EP0959298 - Vormischende Brennstoffeinspritzvorrichtung und Betriebsverfahren dafür [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.09.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.01.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 10.02.2016 [2016/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten United Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [N/P] |
Frühere [1999/47] | Für alle benannten Staaten UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION United Technologies Building, 1 Financial Plaza Hartford, CT 06101 / US | Erfinder | 01 /
Sowa, William A. 34 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | 02 /
Kendrick, Donald W. 185 Pine St. No. 512VM Manchester, CT 06040 / US | 03 /
Chiappetta, Louis M. 15 Bayberry Trail South Windsor, CT 06074 / US | [1999/47] | Vertreter | Leckey, David Herbert Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [1999/47] | Leckey, David Herbert Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99303826.4 | 17.05.1999 | [1999/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980080485 | 18.05.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 80485 | [1999/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0959298 | Datum: | 24.11.1999 | Sprache: | EN | [1999/47] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0959298 | Datum: | 23.02.2000 | [2000/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0959298 | Datum: | 05.11.2003 | Sprache: | EN | [2003/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.01.2000 | Klassifikation | IPC: | F23D14/02, F23D14/82, F23D17/00 | [1999/47] | CPC: |
F23D14/82 (EP,US);
F23C7/00 (EP,US);
F23D14/02 (EP,US);
F23C2900/07002 (EP,US);
F23D2204/00 (EP,US);
F23D2900/14021 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, LI [2000/44] |
Frühere [1999/47] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vormischende Brennstoffeinspritzvorrichtung und Betriebsverfahren dafür | [1999/47] | Englisch: | Premixing fuel injector and method of operation | [1999/47] | Französisch: | Injecteur de combustible à prémélange et son procédé de mise en oeuvre | [1999/47] | Prüfungsverfahren | 07.08.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/40] | 24.08.2000 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 24.11.2000 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CY, DK, ES, FI, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE | 14.02.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.08.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.08.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.08.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 19.09.2000 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 19.09.2000 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 19.09.2000 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 19.09.2000 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 19.09.2000 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 19.09.2000 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 19.09.2000 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 19.09.2000 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 19.09.2000 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 19.09.2000 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 19.09.2000 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 19.09.2000 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 19.09.2000 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 19.09.2000 | SE   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0777081 (ABB RESEARCH LTD [CH]) [A] 1,7,9,12,13 * column 3, line 14 - line 54 * * column 5, line 18 - line 54 * * figures 1,2 *; | [A]EP0807787 (ABB RESEARCH LTD [CH]) [A] 1,7,9,12,13 * column 4, line 14 - line 57; figures 1-4 *; | [AP]EP0851172 (ABB RESEARCH LTD [CH]) [AP] 1,7,9,12,13 * column 4, line 5 - line 17; figure 2 *; | [AD]US5479773 (MCCOOMB EDWARD J [US], et al) | vom Anmelder | US5307634 | US5402633 | US5461865 | US5479773 | EP0849529 | EP0849524 |