EP0967376 - Luftsammelleitung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.05.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.06.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 29.07.2009 [2009/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [N/P] |
Frühere [1999/52] | Für alle benannten Staaten GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | Erfinder | 01 /
Hoyer, James Cotrell 11986 Paul Meadows Drive Cincinnati, Ohio 45249 / US | 02 /
Beatty, Ronald Clark 7489 Knights Knoll Westchester, Ohio 45069 / US | 03 /
Wilson, Gregg Hunt 12031 Gaylord Drive Cincinnati, Ohio 45240 / US | [1999/52] | Vertreter | Goode, Ian Roy London Patent Operation General Electric International, Inc. 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | [N/P] |
Frühere [2009/31] | Goode, Ian Roy London Patent Operation General Electric International, Inc. 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | ||
Frühere [1999/52] | Goode, Ian Roy GE LONDON PATENT OPERATION, Essex House, 12/13 Essex Street London WC2R 3AA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99304813.1 | 18.06.1999 | [1999/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980213401 | 16.12.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 213401 | US19980090141P | 22.06.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 90141 P | [1999/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0967376 | Datum: | 29.12.1999 | Sprache: | EN | [1999/52] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0967376 | Datum: | 16.05.2001 | [2001/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.03.2001 | Klassifikation | IPC: | F02C6/10, F02C7/00, F01D9/06, F02C6/08, F01D17/10 | [2001/20] | CPC: |
F02C7/222 (EP,US);
F01D9/06 (EP,US)
|
Frühere IPC [1999/52] | F02C6/10, F02C7/00, F01D9/06 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2002/07] |
Frühere [1999/52] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Luftsammelleitung | [1999/52] | Englisch: | Air manifold system | [1999/52] | Französisch: | Conduit collecteur d'air | [1999/52] | Prüfungsverfahren | 16.11.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2002/03] | 30.06.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.12.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.01.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/26] | 13.02.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2007/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2006 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0743435 (AEROSPATIALE [FR]) [Y] 1,2,4 * column 4, line 46 - column 5, line 7 * * figure 2 *; | [Y]US5611577 (MEYER MARK K [US], et al) [Y] 1,2,4 * column 2, line 21 - column 4, line 20 * * figure 1 *; | [A]US5351473 (SHUBA BRIAN H [US]) [A] 1,2,4 * column 3, line 28 - line 45 * * figure 2 *; | [A]US4715779 (SUCIU GABRIEL L [US]) [A] 3 * column 2, line 58 - line 68 * * figure 1 *; | [A]US3777489 (GEORGE A, et al) [A] 1-4 * column 4, line 41 - column 5, line 11 * * figure 2 *; | [A]US4928483 (LEFORT BERNARD [FR], et al) [A] 1-4 * column 2, line 25 - line 31 * * figure 2 *; | [A]US5399066 (RITCHIE JULIE A [US], et al) | vom Anmelder | US5611577 |