EP0977239 - Ablenkjoch, dieses Ablenkjoch verwendende Kathodenstrahlröhre und Anzeigevorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.06.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.06.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.08.2005 [2005/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hitachi, Ltd. 6, Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | Für alle benannten Staaten Hitachi Media Electronics Co., Ltd. 1, Kitano Aza, Shinjo Mizusawa-shi Iwate-ken 023-0841 / JP | [N/P] |
Frühere [2000/05] | Für alle benannten Staaten HITACHI, LTD. 6, Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku, Tokyo / JP | ||
Für alle benannten Staaten Hitachi Media Electronics Co., Ltd. 1, Kitano, Aza, Shinjo Mizusawa-shi, Iwate-ken 023-0841 / JP | Erfinder | 01 /
Fukuma, Kouji No. 102 Shinwa-ryo, 1 Kitano, Aza, Shinjo Mizusawa-shi, Iwate-ken 023-0841 / JP | 02 /
Okuyama, Nobutaka 5-36-9-602 Hirado, Totsuka-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken 244-0802 / JP | 03 /
Sakurai, Soichi 5-801 Doriimu-haitsu, 1403 Matano-cho, Totsuka-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken 245-0066 / JP | 04 /
Ikeda, Misao 3-11-8 Toubudai Mobara-shi, Chiba-ken 297-0015 / JP | 05 /
Sasaki, Tomohiko 1-2-37 Higashinakadori Mizusawa-shi, Iwate-ken 023-0822 / JP | 06 /
Yukimatsu, Takanori No. 105 Shinwa-ryo, 1 Kitano, Aza, Shinjo Mizusawa-shi, Iwate-ken 023-0841 / JP | [2000/05] | Vertreter | Calderbank, Thomas Roger, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Frühere [2000/05] | Calderbank, Thomas Roger, et al MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99305892.4 | 26.07.1999 | [2000/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980215425 | 30.07.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 21542598 | [2000/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0977239 | Datum: | 02.02.2000 | Sprache: | EN | [2000/05] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0977239 | Datum: | 24.04.2002 | [2002/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.03.2002 | Klassifikation | IPC: | H01J29/76 | [2000/05] | CPC: |
H01J29/76 (EP,KR)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2003/03] |
Frühere [2000/05] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Ablenkjoch, dieses Ablenkjoch verwendende Kathodenstrahlröhre und Anzeigevorrichtung | [2000/05] | Englisch: | Deflection yoke, cathode ray tube apparatus using thereof and display device | [2000/05] | Französisch: | Bobine de déviation, tube à rayons cathodiques l'utilisant et dispositif d'affichage | [2000/05] | Prüfungsverfahren | 16.08.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/05] | 01.02.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/32] | 09.03.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2005/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2004 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [PA]WO9905693 (THOMSON TUBES & DISPLAYS [FR], et al) [PA] 1,18,34 * claims 1-3 *; | [A]EP0851456 (MATSUSHITA ELECTRONICS CORP [JP]) [A] 1 * claims 1-4 * |