EP0978826 - Plattenaufzeichnungs- und Wiedergabegerät [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.07.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.08.2005 [2005/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SEIKO SEIKI KABUSHIKI KAISHA 3-1, Yashiki 4-chome Narashino-shi Chiba / JP | [N/P] |
Frühere [2000/06] | Für alle benannten Staaten SEIKO SEIKI KABUSHIKI KAISHA 3-1, Yashiki 4-chome Narashino-shi Chiba / JP | Erfinder | 01 /
Ohtachi, Yoshinobu, c/o Seiko Seiki KK 3-1, Yashiki 4-chome Narashino-shi, Chiba / JP | 02 /
Namiki, Hirotaka, c/o Seiko Seiki Kabushiki Kaisha 3-1, Yashiki 4-chome Narashino-shi, Chiba / JP | 03 /
Shimada, Akira, c/o Seiko Seiki Kabushiki Kaisha 3-1, Yashiki 4-chome Narashino-shi, Chiba / JP | 04 /
Segawa, Yutaka, c/o Seiko Seiki Kabushiki Kaisha 3-1, Yashiki 4-chome Narashino-shi, Chiba / JP | 05 /
Muto, Ikuo, c/o Seiko Seiki Kabushiki Kaisha 3-1, Yashiki 4-chome Narashino-shi, Chiba / JP | [2000/06] | Vertreter | Kenyon, Sarah Elizabeth, et al Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [2000/06] | Kenyon, Sarah Elizabeth, et al Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99306231.4 | 05.08.1999 | [2000/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980221459 | 05.08.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 22145998 | JP19980248634 | 02.09.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 24863498 | [2000/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0978826 | Datum: | 09.02.2000 | Sprache: | EN | [2000/06] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0978826 | Datum: | 14.02.2001 | [2001/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.01.2001 | Klassifikation | IPC: | G11B7/095, G11B19/20 | [2001/07] | CPC: |
G11B7/095 (EP,US);
G11B19/2009 (EP,US)
|
Frühere IPC [2000/06] | G11B7/095 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2001/44] |
Frühere [2000/06] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Plattenaufzeichnungs- und Wiedergabegerät | [2000/06] | Englisch: | Disk recording and reproducing apparatus | [2000/06] | Französisch: | Appareil d'enregistrement et de reproduction de disques | [2000/06] | Prüfungsverfahren | 13.08.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/41] | 06.10.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.02.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/34] | 24.03.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2005/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH0855355 ; | [A]JPH10177763 ; | [A]JPH09120566 ; | [A]JPH09120565 ; | [A]EP0806767 (SONY CORP [JP]) [A] 1-3 * the whole document *; | [A]EP0829873 (TOSHIBA KK [JP]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19960628), vol. 1996, no. 06, & JP08055355 A 19960227 (SONY TEKTRONIX CORP) [A] 1-3 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19980930), vol. 1998, no. 11, & JP10177763 A 19980630 (SHARP CORP) [A] 1-3 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19970930), vol. 1997, no. 09, & JP09120566 A 19970506 (SONY CORP) [A] 1-3 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19970930), vol. 1997, no. 09, & JP09120565 A 19970506 (SONY CORP) [A] 1-3 * abstract * |