EP0988974 - Verfahren zum Steuern einer Tintenstrahldruckkopf und Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 06.03.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2009 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 08.04.2009 [2009/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Seiko Epson Corporation 4-1, Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku Tokyo 163-0811 / JP | [2009/15] |
Frühere [2000/13] | Für alle benannten Staaten SEIKO EPSON CORPORATION 4-1, Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku Tokyo 160-0811 / JP | Erfinder | 01 /
Chang, Junhau c/o Seiko Epson Corporation, 3-5, Owa 3-chome Suwa-shi, Nagano / JP | [2000/13] | Vertreter | Sturt, Clifford Mark, et al Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [2008/34] | Sturt, Clifford Mark, et al Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | ||
Frühere [2000/13] | Sturt, Clifford Mark, et al Miller Sturt Kenyon, 9 John Street London WC1N 2ES / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99307172.9 | 10.09.1999 | [2000/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980268787 | 22.09.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 26878798 | [2000/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0988974 | Datum: | 29.03.2000 | Sprache: | EN | [2000/13] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0988974 | Datum: | 02.08.2000 | [2000/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0988974 | Datum: | 15.12.2004 | Sprache: | EN | [2004/51] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0988974 | Datum: | 08.04.2009 | Sprache: | EN | [2009/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.06.2000 | Klassifikation | IPC: | B41J2/045 | [2000/13] | CPC: |
B41J2/04581 (EP,US);
B41J2/04588 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2001/16] |
Frühere [2000/13] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Steuern einer Tintenstrahldruckkopf und Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung | [2000/13] | Englisch: | Ink-jet recording head driving method and ink-jet recording device | [2000/13] | Französisch: | Procédé de commande pour tête d'enregistrement à jet d'encre et dispositif d'enregistrement à jet d'encre | [2000/13] | Prüfungsverfahren | 27.12.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/09] | 18.06.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.10.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.10.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
07.09.2005
ADMISSIBLE Océ-Technologies B.V. St. Urbanusweg 43 NL-5914 CC VENLO / NL Vertreter des Einsprechenden Janssen, Paulus J. P. Océ-Technologies B.V. Corporate Patents P.O. Box 101 5900 MA Venlo / NL | [N/P] |
Frühere [2005/44] | |||
Einsprechende(r) | 01
07.09.2005
ADMISSIBLE Océ-Technologies B.V. St. Urbanusweg 43 NL-5914 CC VENLO / NL Vertreter des Einsprechenden Janssen, Paulus J. P. Océ-Technologies B.V, Corporate Patents, P.O. Box 101 5900 MA Venlo / NL | 27.10.2005 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 08.03.2006 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 16.02.2007 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 05.06.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 06.11.2007 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 16.01.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 29.07.2008 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 08.08.2008 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 18.11.2008 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 18.02.2009 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.09.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0841164 (SEIKO EPSON CORP [JP]) [Y] 1,10 * abstract * * column 6, line 12 - line 39 * * column 9, line 51 - column 10, line 6 * * claim 10 *; | [Y]EP0812689 (FUJITSU LTD [JP]) [Y] 1,10 * figures 5A-5C,6,9 * * column 9, line 35 - column 10, line 12 * * column 11, line 55 - column 13, line 36 *; | [A]US5576743 (MOMOSE KAORU [JP], et al) [A] 1,10 * abstract * * column 2, line 10 - line 37 * |