EP0987890 - Informationsbearbeitungsanlage, Informationsbearbeitungsverfahren, und Aufnahmemedium [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.06.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.06.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 30.07.2003 [2003/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [2000/12] | Für alle benannten Staaten SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Horiguchi, Mari Sony Corp., 7-35 Kitashinagawa, 6-chome Shinagawa-ku, Tokyo / JP | 02 /
Yamamoto, Kazuo Sony Corp., 7-35 Kitashinagawa, 6-chome Shinagawa-ku, Tokyo / JP | 03 /
Kawamura, Harumi Sony Corp., 7-35 Kitashinagawa, 6-chome Shinagawa-ku, Tokyo / JP | [2000/12] | Vertreter | Harris, Ian Richard, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [2000/12] | Harris, Ian Richard, et al D. Young & Co., 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99307209.9 | 13.09.1999 | [2000/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980259734 | 14.09.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 25973498 | JP19980296502 | 19.10.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 29650298 | [2000/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0987890 | Datum: | 22.03.2000 | Sprache: | EN | [2000/12] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0987890 | Datum: | 17.04.2002 | [2002/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.02.2002 | Klassifikation | IPC: | H04N5/765 | [2000/12] | CPC: |
H04L12/40117 (EP,US);
G11B15/02 (KR);
H04N5/782 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2003/02] |
Frühere [2000/12] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Informationsbearbeitungsanlage, Informationsbearbeitungsverfahren, und Aufnahmemedium | [2000/12] | Englisch: | Information processing apparatus, information processing method, and recording medium | [2000/12] | Französisch: | Appareil de traitement d'information, procédé de traitement d'information, et moyen d'enregistrement | [2000/12] | Prüfungsverfahren | 18.10.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/31] | 19.02.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2003/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 29.11.2002 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 29.11.2002 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 29.11.2002 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 29.11.2002 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 29.11.2002 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2002 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO9817033 (THOMSON CONSUMER ELECTRONICS [US], et al) [A] 1-3,5-7,9,11-13,17-19,21-23 * the whole document *; | [A]WO9728630 (THOMSON CONSUMER ELECTRONICS [US], et al) [A] 1-3,5-7,9,11-13,15-19,21-23 * the whole document * |