EP1099377 - Magnetisches Betätigungssystem für den Schnurführungsbügel einer Angelrolle [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.04.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.04.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.06.2004 [2004/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Zebco Sports Europe (Holdings) Limited Lancaster House, Ackhurst Business Park Chorley Lancashire PR7 1NY / GB | [N/P] |
Frühere [2002/33] | Für alle benannten Staaten Zebco Sports Europe (Holdings) Limited Lancaster House, Ackhurst Business Park Chorley, Lancashire PR7 1NY / GB | ||
Frühere [2001/20] | Für alle benannten Staaten BRUNSWICK CORPORATION 1 North Field Court Lake Forest, Illinois 60045-4811 / US | Erfinder | 01 /
Cockerham, Rayford A. 1409 N. Umbrella Avenue, Broken Arrow Oklahoma 74012 / US | [2001/20] | Vertreter | Gray, James, et al Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [N/P] |
Frühere [2002/33] | Gray, James, et al Withers & Rogers, Goldings House, 2 Hays Lane London SE1 2HW / GB | ||
Frühere [2002/29] | Gray, James Withers & Rogers, Goldings House, 2 Hays Lane London SE1 2HW / GB | ||
Frühere [2001/20] | Thomson, Paul Anthony Potts, Kerr & Co. 15, Hamilton Square Birkenhead Merseyside L41 6BR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99310585.7 | 24.12.1999 | [2001/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990438741 | 11.11.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 438741 | [2001/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1099377 | Datum: | 16.05.2001 | Sprache: | EN | [2001/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.02.2001 | Klassifikation | IPC: | A01K89/01 | [2001/20] | CPC: |
A01K89/0108 (EP,KR,US);
A01K89/0114 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Magnetisches Betätigungssystem für den Schnurführungsbügel einer Angelrolle | [2001/20] | Englisch: | Magnetic bail actuation system | [2001/20] | Französisch: | Système d'actionnement magnétique pour l'étrier d'un moulinet | [2001/20] | Prüfungsverfahren | 13.11.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2002/02] | 08.05.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.11.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/24] | 23.12.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2004/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2002 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   20.02.2003 | 31.12.2003 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPH1014454 ; | [DA]US4792106 (HLAVA LORENS G [US]) | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19980430), vol. 1998, no. 05, & JP10014454 A 19980120 (DAIWA SEIKO INC) [X] 1-9 * abstract * | vom Anmelder | US4792106 | US4426045 |