EP0955285 - Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von 5-Cyclohexadecen-1-on [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.09.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.11.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 02.01.2003 [2003/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Takasago International Corporation 5-37-1, Kamata, Ohta-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1999/45] | Für alle benannten Staaten Takasago International Corporation 5-37-1, Kamata, Ohta-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Itakura, Keisuke, Takasago International Corp. Ctr. Res. Lab., 4-11, Nishiyawata 1-chome Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken / JP | 02 /
Yamamoto, Kenichi, Takasago International Corp. Ctr. Res. Lab., 4-11, Nishiyawata 1-chome Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken / JP | 03 /
Yagi, Misao, Takasago International Corp. Ctr. Res. Lab., 4-11, Nishiyawata 1-chome Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken / JP | 04 /
Amano, Akira, Takasago International Corp. Ctr. Res. Lab., 4-11, Nishiyawata 1-chome Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken / JP | [1999/45] | Vertreter | Uchida, Kenji, et al Fédit-Loriot 38, avenue Hoche 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1999/45] | Uchida, Kenji, et al S.A. Fedit-Loriot et Autres Conseils en Propriété Industrielle, 38, avenue Hoche 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99401101.3 | 05.05.1999 | [1999/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980124717 | 07.05.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 12471798 | [1999/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0955285 | Datum: | 10.11.1999 | Sprache: | EN | [1999/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0955285 | Datum: | 14.11.2001 | Sprache: | EN | [2001/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.07.1999 | Klassifikation | IPC: | C07C45/51, C07C49/587 | [1999/45] | CPC: |
C07C45/512 (EP,US);
C07C49/587 (EP,US);
Y02P20/582 (EP,US)
| C-Set: |
C07C45/512, C07C49/587 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, LI [2000/29] |
Frühere [1999/45] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von 5-Cyclohexadecen-1-on | [1999/45] | Englisch: | Process and apparatus for production of 5-cyclohexadecen-1-one | [1999/45] | Französisch: | Procédé et appareil pour la production de 5-cyclohexadécène-1-one | [1999/45] | Prüfungsverfahren | 24.11.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/03] | 25.01.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 08.05.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.07.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.07.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.08.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CH | 14.11.2001 | LI | 14.11.2001 | [2003/01] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]GB1315438 (TORAY INDUSTRIES) [DA] 1 * claim - *; | [DA]US3914315 (MIYAKE AKIHISA, et al) [DA] 1 * claim - * |