EP0976390 - Feste kosmetische Zubereitung und ihre Anwendungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.09.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.09.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 06.11.2002 [2002/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten L'Oréal 14, rue Royale 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2000/05] | Für alle benannten Staaten L'OREAL 14, rue Royale 75008 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Roulier, Véronique 14, rue Pierre Dupont 75010 Paris / FR | 02 /
Quemin, Eric 20 bis, rue d'Artois 93290 Tremblay en France / FR | [2000/05] | Vertreter | Rasson, Catherine L'Oréal D.I.P.I. 25-29 Quai Aulagnier 92600 Asnières / FR | [N/P] |
Frühere [2000/05] | Rasson, Catherine L'OREAL-DPI 6 rue Bertrand Sincholle 92585 Clichy Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99401624.4 | 30.06.1999 | [2000/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19980009793 | 30.07.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9809793 | [2000/05] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0976390 | Datum: | 02.02.2000 | Sprache: | FR | [2000/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0976390 | Datum: | 14.11.2001 | Sprache: | FR | [2001/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.09.1999 | Klassifikation | IPC: | A61K7/48 | [2000/05] | CPC: |
A61K8/0229 (EP,US);
A61K8/72 (KR);
A61K8/73 (EP,US);
A61K8/733 (EP,US);
A61K8/87 (EP,US);
A61Q1/06 (EP,US);
A61Q19/00 (EP,US);
A61Q5/00 (EP,US);
A61K2800/594 (EP,US);
Y10S424/05 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [2000/41] |
Frühere [2000/05] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Feste kosmetische Zubereitung und ihre Anwendungen | [2000/05] | Englisch: | Solid cosmetic composition and its uses | [2000/05] | Französisch: | Composition cosmétique solide et ses utilisations | [2000/05] | Prüfungsverfahren | 12.01.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/29] | 12.01.2000 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 29.08.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.08.2000 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 09.09.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.10.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.12.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.03.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 14.05.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 14.05.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.05.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.07.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | Einspruch (Einsprüche) | 15.08.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4647470 (SANDERSON GEORGE R [US], et al); | [A]US4746528 (PREST COLIN T [GB], et al); | [A]GB2219803 (MERCK & CO INC [US]); | [A]US5342626 (WINSTON JR PHILIP E [US], et al); | [DA]EP0667148 (HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO [JP]); | [DA]WO9717055 (OREAL [FR], et al); | [DA]WO9717053 (OREAL [FR], et al); | [DA]EP0803245 (INTERCOS ITALIANA [IT]) | Prüfung | EP0930017 |