EP1018652 - Messchaltung für eine Reienschaltung von elektrischen Zellen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.01.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.01.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.02.2005 [2005/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ALCATEL 54, rue La Boétie 75008 Paris / FR | [2000/28] | Erfinder | 01 /
Carton, Jean-Luc 21, Chemin du Baratage 91440 Bures sur Yvette / FR | 02 /
Morin, Christophe 34, rue Michel Montaigne 33290 Blanchefort / FR | 03 /
Perelle, Michel 18, rue de la Chanterie 37210 Parcay-Meslay / FR | 04 /
Equoy, Régis 13B, Impasse Robespierre 33160 St Medard en Jalles / FR | [2000/28] | Vertreter | Pochart, François, et al Hirsch & Associés 58, Avenue Marceau 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2004/22] | Pochart, François, et al Cabinet Hirsch 58, avenue Marceau 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2000/28] | Lamoureux, Bernard, et al COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL Dépt. Propriété industrielle 30, avenue Kléber 75116 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99403119.3 | 13.12.1999 | [2000/28] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19990000089 | 07.01.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9900089 | [2000/28] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1018652 | Datum: | 12.07.2000 | Sprache: | FR | [2000/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.01.2000 | Klassifikation | IPC: | G01R31/36 | [2000/28] | CPC: |
G01R31/396 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2001/13] |
Frühere [2000/28] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Messchaltung für eine Reienschaltung von elektrischen Zellen | [2000/28] | Englisch: | Measuring circuit for electric cells mounted in series | [2000/28] | Französisch: | Circuit de mesure pour ensemble de cellules électriques montées en série | [2000/28] | Prüfungsverfahren | 12.01.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/11] | 08.04.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.08.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/08] | 22.09.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2005/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH08136630 ; | [DA]US5578927 (PERELLE MICHEL [FR]) [DA] 1,2 * claim 1 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19960930), vol. 096, no. 009, & JP08136630 A 19960531 (ADVANTEST CORP) [A] 1,2 * abstract * |