EP1055737 - Vorrichtung zum Drehen von zylindrischen Stäben während eines Abschreckverfahrens [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.02.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.03.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 23.04.2008 [2008/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ERMAT 169 Avenue Charles de Gaulle F-69160 Tassin-la-Demi-Lune / FR | [2000/48] | Erfinder | 01 /
Lunetta, Antoine chemin de saint Roch 13430 Eyguieres / FR | 02 /
Bertholon, Alain 39, avenue Misery 69160 Tassin la Demi Lune / FR | [2000/48] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99420113.5 | 07.05.1999 | [2000/48] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1055737 | Datum: | 29.11.2000 | Sprache: | FR | [2000/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1055737 | Datum: | 14.04.2004 | Sprache: | FR | [2004/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.11.1999 | Klassifikation | IPC: | C21D1/63, C21D9/00 | [2000/48] | CPC: |
C21D1/63 (EP);
C21D9/0075 (EP);
C21D9/0018 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, GB, IT [2001/33] |
Frühere [2000/48] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Drehen von zylindrischen Stäben während eines Abschreckverfahrens | [2000/48] | Englisch: | Device for rotating cylindrical rods during a quenching operation | [2000/48] | Französisch: | Dispositif de mise en rotation de barres cylindriques pendant une opération de trempe | [2000/48] | Prüfungsverfahren | 31.01.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/48] | 30.05.2001 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 21.09.2001 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, CY, DK, FI, FR, GR, IE, LI, LU, MC, NL, PT, SE | 12.06.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.09.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.10.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.01.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.01.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.01.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 04.07.2001 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 04.07.2001 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 04.07.2001 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 04.07.2001 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 04.07.2001 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 04.07.2001 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 04.07.2001 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 04.07.2001 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 04.07.2001 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 04.07.2001 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 04.07.2001 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 04.07.2001 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 04.07.2001 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 04.07.2001 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2002 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   03.07.2002 | 31.05.2003 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   05.09.2003 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 14.04.2004 | IT | 14.04.2004 | DE | 15.07.2004 | ES | 25.07.2004 | [2008/17] |
Frühere [2005/14] | GB | 14.04.2004 | |
DE | 15.07.2004 | ||
ES | 25.07.2004 | ||
Frühere [2005/02] | GB | 14.04.2004 | |
ES | 25.07.2004 | ||
Frühere [2005/01] | GB | 14.04.2004 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0172250 (KAWASAKI STEEL CO [JP]); | [A]US3812909 (GRODZITSKY E, et al); | [A]FR1548165 (STEIN ET ROUBAIX) |