EP0928869 - Verriegelungsbeschlag für Tür, Fenstertür oder dergleichen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 09.05.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.05.2003 | Widerruf des Patents | veröffentlicht am 25.06.2003 [2003/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FERCO INTERNATIONAL Ferrures et Serrures de Bâtiment, Société Anonyme 2, rue du Vieux Moulin, Reding 57400 Sarrebourg / FR | [N/P] |
Frühere [1999/28] | Für alle benannten Staaten FERCO INTERNATIONAL Ferrures et Serrures de Bâtiment Société Anonyme 2, rue du Vieux Moulin, Reding 57400 Sarrebourg / FR | Erfinder | 01 /
Prevot, Gérard 39, rue de Herbitzheim 57430 Willerwald / FR | 02 /
Collet, Jean-Yves 3, rue du Couvent 67700 Saint-Jean-Saverne / FR | [1999/28] | Vertreter | Rhein, Alain Cabinet Bleger-Rhein-Poupon 4A, rue de l'Industrie 67450 Mundolsheim / FR | [N/P] |
Frühere [1999/28] | Rhein, Alain Cabinet Bleger-Rhein 8, Avenue Pierre Mendès France 67300 Schiltigheim / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99440001.8 | 04.01.1999 | [1999/28] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19980000284 | 09.01.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9800284 | FR19980003504 | 18.03.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9803504 | [1999/28] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0928869 | Datum: | 14.07.1999 | Sprache: | FR | [1999/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0928869 | Datum: | 05.07.2000 | Sprache: | FR | [2000/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.03.1999 | Klassifikation | IPC: | E05B63/20 | [1999/28] | CPC: |
E05B63/20 (EP,US);
E05B2063/207 (EP,US);
E05C9/002 (EP,US);
Y10S292/24 (EP,US);
Y10T292/098 (EP,US);
Y10T292/1016 (EP,US);
Y10T292/558 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2000/12] |
Frühere [1999/28] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verriegelungsbeschlag für Tür, Fenstertür oder dergleichen | [1999/28] | Englisch: | Locking armature for door, window-door or the same | [1999/28] | Französisch: | Ferrure de verrouillage pour porte, porte-fenêtre ou analogue | [1999/28] | Prüfungsverfahren | 19.04.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/28] | 19.04.1999 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 24.09.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 24.09.1999 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 16.11.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.01.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.01.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
29.03.2001
ADMISSIBLE Winkhaus GmbH & Co. KG August-Winkhaus-Strasse D-48291 Telgte / DE Vertreter des Einsprechenden Ruttensperger, Bernhard Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | [N/P] |
Frühere [2001/22] | |||
Einsprechende(r) | 01
29.03.2001
ADMISSIBLE Winkhaus GmbH & Co. KG August-Winkhaus-Strasse D-48291 Telgte / DE Vertreter des Einsprechenden Ruttensperger, Bernhard, Dipl.-Phys. Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | 22.05.2001 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 28.09.2001 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 15.10.2001 | Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers (Frist: M04) | 06.02.2002 | Erwiderung von Beteiligten auf die Stellungnahme des Patentinhabers | 08.07.2002 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 21.08.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 23.01.2003 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 02.02.2003 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2003/26] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 16.02.2000 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 16.02.2000 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 16.02.2000 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 16.02.2000 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 16.02.2000 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 16.02.2000 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 16.02.2000 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 16.02.2000 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 16.02.2000 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 16.02.2000 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 16.02.2000 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 16.02.2000 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 16.02.2000 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 16.02.2000 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 16.02.2000 | SE   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]FR2500874 (FERCO INT USINE FERRURES [FR]) [DA] 1* the whole document * |