EP0993145 - System zur Übertragung von Alarmmeldungen zu ausgewählten Benutzern von einem IP-Netzwerk [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 03.02.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.02.2006 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 22.03.2006 [2006/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten International Business Machines Corporation Armonk, NY 10504 / US | [N/P] |
Frühere [2000/15] | Für alle benannten Staaten INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION Armonk, NY 10504 / US | Erfinder | 01 /
Foncarnier, Olivier Residence les Magnolias, 147 Avenue des Poilus 06140 Vence / FR | [2000/15] | Vertreter | de Pena, Alain IBM France Intellectual Property Dept. Le Plan du bois 06610 La Gaude / FR | [N/P] |
Frühere [2003/39] | de Pena, Alain IBM France Intellectual Property Dept. Le Plan du bois 06610 La Gaude / FR | ||
Frühere [2000/15] | Etorre, Yves Nicolas Compagnie IBM France, Département Propriété Intellectuelle 06610 La Gaude / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99480073.8 | 29.07.1999 | [2000/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19980480066 | 08.10.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 98480066 | [2000/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0993145 | Datum: | 12.04.2000 | Sprache: | EN | [2000/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.02.2000 | Klassifikation | IPC: | H04L12/18, H04L12/24, H04L29/06 | [2000/15] | CPC: |
H04L12/1836 (EP);
H04L41/0213 (EP);
H04L41/06 (EP);
H04L41/0604 (EP);
H04L12/1895 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2000/52] |
Frühere [2000/15] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | System zur Übertragung von Alarmmeldungen zu ausgewählten Benutzern von einem IP-Netzwerk | [2000/15] | Englisch: | System for broadcasting alarm messages to selected users of an IP network | [2000/15] | Französisch: | Système de diffusion de messages d'alarme à utilisateurs selectionnés d'un réseau IP | [2000/15] | Prüfungsverfahren | 15.03.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/20] | 29.11.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.05.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.12.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.07.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.07.2004 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2006/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 18.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5339392 (RISBERG JEFFREY S [US], et al) [A] 1,8 * abstract ** column 2, line 25 - column 5, line 37 *; | [A]EP0738961 (FUJI XEROX CO LTD [JP]) [A] 7,14 * abstract * * page 2, column 1, line 48 - page 3, column 4, line 14 *; | [Y]WO9727546 (EX MACHINA INC [US]) [Y] 1-4,8-11,13 * abstract * * page 3, line 20 - page 5, line 24 * * page 8, line 8 - page 9, line 19 * * page 12, line 13 - line 25 * * page 19, line 19 - line 29 * * figures 1,2 *; | [Y] - COLLINSON P, "Network Flight Recorder", CENTAUR COMMUNICATIONS, UK, (199807), vol. 13, no. 2, pages 47 - 52, XP002128934 [Y] 1-4,8-11,13 * page 51, column L, line 8 - line 25 * |