EP0959220 - Fensterladen mit Insektenschutz [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.12.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.12.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 31.01.2001 [2001/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ammann, Ernst Kirchplatz 5 8370 Sirnach / CH | [1999/47] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1999/47] | Vertreter | Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG (Zürich) Beethovenstrasse 49 Postfach 8027 Zürich / CH | [N/P] |
Frühere [1999/47] | Patentanwaltsbüro Feldmann AG Kanalstrasse 17 8152 Glattbrugg / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99810272.7 | 31.03.1999 | [1999/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19980001101 | 19.05.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 110198 | [1999/47] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0959220 | Datum: | 24.11.1999 | Sprache: | DE | [1999/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.08.1999 | Klassifikation | IPC: | E06B9/52, E06B9/386, E06B9/02 | [1999/47] | CPC: |
E06B9/52 (EP);
E06B7/098 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | [2000/31] |
Frühere [1999/47] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fensterladen mit Insektenschutz | [1999/47] | Englisch: | Shutter with insect screen | [1999/47] | Französisch: | Volet avec moustiquaire | [1999/47] | Prüfungsverfahren | 25.05.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2001/05] | 11.09.2000 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2001/05] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 03.07.2000 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 03.07.2000 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 03.07.2000 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 03.07.2000 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 03.07.2000 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 03.07.2000 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 03.07.2000 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 03.07.2000 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 03.07.2000 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 03.07.2000 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 03.07.2000 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 03.07.2000 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 03.07.2000 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 03.07.2000 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 03.07.2000 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 03.07.2000 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 03.07.2000 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 03.07.2000 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 03.07.2000 | M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]DE3436724 (LUMPE GEORG) [DA] * the whole document *; | [A]EP0251962 (GUERMONPREZ CLAUDE) [A] * the whole document *; | [A]DE19515426 (SCHMIEG RAINER) [A] * column 4, line 33 - column 4, line 48 * |