EP1101801 - Auf Bismut basierende Pigmente und Verfahren zu deren Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.01.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.03.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 23.04.2008 [2008/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Cappelle Pigments N.V. Kortrijkstraat 153 8930 Menen / BE | [2004/14] |
Frühere [2001/21] | Für alle benannten Staaten Gebroeders Cappelle Naamloze Vennootschap Kortrijkstraat 115 8930 Menen / BE | Erfinder | 01 /
Vermoortele, Frank 126, avenue de la Marne 59700 Marq en Baroeul / FR | 02 /
Buyse, Emile Joseph rue de la Barberie, 50 7700 Mouscron / BE | [2001/21] | Vertreter | Van Malderen, Michel, et al pronovem - Office Van Malderen Avenue Josse Goffin 158 1082 Bruxelles / BE | [N/P] |
Frühere [2001/21] | Van Malderen, Michel, et al Office van Malderen Place Reine Fabiola 6/1 1083 Bruxelles / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99870240.1 | 22.11.1999 | [2001/21] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1101801 | Datum: | 23.05.2001 | Sprache: | FR | [2001/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1101801 | Datum: | 10.03.2004 | Sprache: | FR | [2004/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.08.2000 | Klassifikation | IPC: | C09C1/00, C01G29/00 | [2001/21] | CPC: |
C09C1/0006 (EP,US);
C01G29/006 (EP,US);
C01P2004/84 (EP,US);
C01P2006/60 (EP,US);
C01P2006/80 (EP,US);
Y10T428/2991 (EP,US);
Y10T428/2993 (EP,US);
Y10T428/31696 (EP,US);
Y10T428/3171 (EP,US);
Y10T428/31717 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Auf Bismut basierende Pigmente und Verfahren zu deren Herstellung | [2001/21] | Englisch: | Bismuth-based pigments and process for their manufacure | [2001/21] | Französisch: | Pigments à base de bismuth et procédé pour leur fabrication | [2001/21] | Prüfungsverfahren | 27.06.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/35] | 14.08.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.09.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.05.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.06.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.06.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.07.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.09.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.12.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.12.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.12.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 10.03.2004 | CY | 10.03.2004 | FI | 10.03.2004 | IE | 10.03.2004 | DK | 10.06.2004 | GR | 10.06.2004 | SE | 10.06.2004 | PT | 10.08.2004 | LU | 22.11.2004 | BE | 30.11.2004 | CH | 30.11.2004 | LI | 30.11.2004 | MC | 30.11.2004 | [2008/17] |
Frühere [2007/21] | AT | 10.03.2004 | |
CY | 10.03.2004 | ||
FI | 10.03.2004 | ||
IE | 10.03.2004 | ||
DK | 10.06.2004 | ||
GR | 10.06.2004 | ||
SE | 10.06.2004 | ||
LU | 22.11.2004 | ||
BE | 30.11.2004 | ||
CH | 30.11.2004 | ||
LI | 30.11.2004 | ||
MC | 30.11.2004 | ||
Frühere [2006/12] | AT | 10.03.2004 | |
FI | 10.03.2004 | ||
IE | 10.03.2004 | ||
DK | 10.06.2004 | ||
GR | 10.06.2004 | ||
SE | 10.06.2004 | ||
BE | 30.11.2004 | ||
CH | 30.11.2004 | ||
LI | 30.11.2004 | ||
MC | 30.11.2004 | ||
Frühere [2005/51] | AT | 10.03.2004 | |
FI | 10.03.2004 | ||
IE | 10.03.2004 | ||
DK | 10.06.2004 | ||
GR | 10.06.2004 | ||
SE | 10.06.2004 | ||
BE | 30.11.2004 | ||
MC | 30.11.2004 | ||
Frühere [2005/48] | AT | 10.03.2004 | |
FI | 10.03.2004 | ||
IE | 10.03.2004 | ||
DK | 10.06.2004 | ||
GR | 10.06.2004 | ||
SE | 10.06.2004 | ||
MC | 30.11.2004 | ||
Frühere [2005/18] | AT | 10.03.2004 | |
FI | 10.03.2004 | ||
IE | 10.03.2004 | ||
DK | 10.06.2004 | ||
GR | 10.06.2004 | ||
SE | 10.06.2004 | ||
Frühere [2005/03] | AT | 10.03.2004 | |
FI | 10.03.2004 | ||
IE | 10.03.2004 | ||
GR | 10.06.2004 | ||
SE | 10.06.2004 | ||
Frühere [2004/43] | AT | 10.03.2004 | |
FI | 10.03.2004 | ||
GR | 10.06.2004 | ||
SE | 10.06.2004 | ||
Frühere [2004/41] | FI | 10.03.2004 | |
GR | 10.06.2004 | ||
SE | 10.06.2004 | ||
Frühere [2004/40] | FI | 10.03.2004 | |
SE | 10.06.2004 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4230500 (BALDUCCI LUIGI, et al) [A] 1-3,5-13 * column W *; | [AD]US5958126 (ADEL JOERG [DE], et al) [AD] 1-3,5-13* column W * |