EP1051832 - ANRUFZENTRALE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.04.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.04.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: ES | veröffentlicht am 29.05.2013 [2013/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company 81 Newgate Street London EC1A 7AJ / GB | [2011/25] |
Frühere [2000/46] | Für alle benannten Staaten BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company 81 Newgate Street London EC1A 7AJ / GB | Erfinder | 01 /
BEDDUS, Simon, Alexander 35 Grove Lane Ipswich, Suffolk IP4 1NX / GB | 02 /
WILLS, Fenela 10 Heathfields, Trimley St. Martin Felixstowe, Suffolk IP11 0GA / GB | 03 /
FISHER, David, Mark 39 Clarkson Street Ipswich, Suffolk IP1 2JL / GB | 04 /
WELLS, David 4 Mount Pleasant Norwich NR2 2DG / GB | [2000/46] | Vertreter | Williamson, Simeon Paul, et al BT Intellectual Property Department Ground Floor BT Faraday Building 1 Knightrider Street London EC4V 5BT / GB | [N/P] |
Frühere [2004/30] | Williamson, Simeon, et al BT Group Legal Intellectual Property Department, PP C5A BT Centre 81 Newgate Street London, EC1A 7AJ / GB | ||
Frühere [2001/15] | Robinson, Simon Benjamin, et al BT Group Legal Services, Intellectual Property Department 8th Floor, Holborn Centre 120 Holborn London EC1N 2TE / GB | ||
Frühere [2000/46] | Wells, David BT Group Legal Services Intellectual Property Department, 8th Floor, Holborn Centre 120 Holborn London EC1N 2TE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99900557.2 | 08.01.1999 | [2000/46] | WO1999GB00057 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19980002547 | 05.02.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9802547 | [2000/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9940712 | Datum: | 12.08.1999 | Sprache: | EN | [1999/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1051832 | Datum: | 15.11.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.08.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1051832 | Datum: | 22.06.2011 | Sprache: | EN | [2011/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.08.1999 | Klassifikation | IPC: | H04M3/50, H04M7/00, H04L29/06 | [2000/46] | CPC: |
H04M7/003 (EP,US);
H04M3/5191 (EP,US);
H04M3/523 (EP,US);
H04M3/4285 (EP,US);
H04M3/48 (EP,US);
H04M3/5175 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IE, IT, LI, NL [2000/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANRUFZENTRALE | [2000/46] | Englisch: | CALL CENTRE | [2000/46] | Französisch: | CENTRE D'APPELS | [2000/46] | Eintritt in die regionale Phase | 17.07.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.07.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.07.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.08.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 17.07.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/46] | 29.11.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.05.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 18.07.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.02.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.08.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.01.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.05.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.05.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.11.2007 | Einspruch (Einsprüche) | 23.03.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/22] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 18.07.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.01.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.01.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.01.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.01.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 18.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 17.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 22.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 21.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 21.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 22.06.2011 | IT | 22.06.2011 | NL | 22.06.2011 | ES | 03.10.2011 | IE | 08.01.2012 | CH | 31.01.2012 | LI | 31.01.2012 | [2013/22] |
Frühere [2013/08] | BE | 22.06.2011 | |
IT | 22.06.2011 | ||
NL | 22.06.2011 | ||
IE | 08.01.2012 | ||
CH | 31.01.2012 | ||
LI | 31.01.2012 | ||
Frühere [2012/49] | BE | 22.06.2011 | |
IT | 22.06.2011 | ||
NL | 22.06.2011 | ||
CH | 31.01.2012 | ||
LI | 31.01.2012 | ||
Frühere [2012/23] | BE | 22.06.2011 | |
IT | 22.06.2011 | ||
NL | 22.06.2011 | ||
Frühere [2012/05] | BE | 22.06.2011 | |
NL | 22.06.2011 | ||
Frühere [2012/02] | NL | 22.06.2011 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0740445 (ROCKWELL INTERNATIONAL CORP [US]) [X] 1,3,6-11 * abstract *; | [A]WO9728635 (GENESYS TELECOMM LAB INC [US]); | [XD]WO9750235 (NORTHERN TELECOM LTD [CA], et al) [XD] 1,3,6-11 * page 2, line 15 - page 5, line 2 *; | [PX]WO9820667 (TELOQUENT COMMUNICATIONS CORP [US]) [PX] 1-11* page 1, line 14 - page 4, line 13 *; | [X] - LAUTENBACHER M E ET AL, "INTELLIGENT INTERNET: VALUE-ADDED SERVICES BY INTERWORKING BETWEEN NETWORK TECHNOLOGIES", ISS '97. WORLD TELECOMMUNICATIONS CONGRESS. (INTERNATIONAL SWITCHIN SYMPOSIUM), GLOBAL NETWORK EVOLUTION: CONVERGENCE OR COLLISION? TORONTO, SEPT. 21 - 26, 1997, ABDALLAH ABI-AAD ET AL, (19970921), VOL. 2, pages 45 - 51, XP000704454 [X] 1,3,6-11 * paragraph [03.1] * |