EP1060421 - REKONFIGURUERBARER DWDM MULTIPLEXER UND DEMULTIPLEXER MIT N-TOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.04.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.04.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.05.2004 [2004/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Corning Incorporated 1 Riverfront Plaza Corning, NY 14831 / US | [N/P] |
Frühere [2000/51] | Für alle benannten Staaten CORNING INCORPORATED 1 Riverfront Plaza Corning, N.Y. 14831 / US | Erfinder | 01 /
KECK, Donald, B. Chequers Circle Big Flats, NY 14814 / US | 02 /
NOLAN, Daniel, A. 28 Skyline Drive Corning, NY 14830 / US | [2000/51] | Vertreter | Grunfeld, David Peter Corning Limited Patents and Licensing Department Quantum House Maylands Avenue Hemel Hempstead, Herts. HP2 7DE / GB | [N/P] |
Frühere [2001/16] | Grunfeld, David Peter Corning Limited, Patents and Licensing Department, Quantum House, Maylands Avenue Hemel Hempstead, Herts. HP2 7DE / GB | ||
Frühere [2000/51] | Boon, Graham Anthony Elkington and Fife Beacon House, 113 Kingsway London WC2B 6PP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99902092.8 | 07.01.1999 | [2000/51] | WO1999US00298 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980071730P | 16.01.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 71730 P | [2000/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9936817 | Datum: | 22.07.1999 | Sprache: | EN | [1999/29] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1060421 | Datum: | 20.12.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.07.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 22.07.1999 | Klassifikation | IPC: | G02B6/26 | [2000/51] | CPC: |
G02B6/12011 (EP,US);
G02B6/12007 (EP,US);
G02B6/2935 (EP,US);
G02B6/29395 (EP,US);
H04J14/02 (US);
H04J14/03 (EP);
G02B6/29358 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2000/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | REKONFIGURUERBARER DWDM MULTIPLEXER UND DEMULTIPLEXER MIT N-TOREN | [2000/51] | Englisch: | N-PORT RECONFIGURABLE DWDM MULTIPLEXER AND DEMULTIPLEXER | [2000/51] | Französisch: | MULTIPLEXEUR ET DEMULTIPLEXEUR DE TYPE "DWDM" RECONFIGURABLES A N PORTS | [2000/51] | Eintritt in die regionale Phase | 12.07.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.07.2000 | Recherchengebühr entrichtet | 12.07.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.07.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.05.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 12.07.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/51] | 01.02.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/21] | 16.09.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.01.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.01.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2003 | 05   M06   Noch nicht entrichtet | 31.01.2004 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US5243672 (DRAGONE CORRADO [US]); | [A]US5396507 (KAMINOW IVAN P [US], et al); | [X]US5414548 (TACHIKAWA YOSHIAKI [JP], et al); | [AE]US5862279 (AMERSFOORT MARTIN R [US], et al) |