EP1064119 - RUNDTAKTMASCHINE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.06.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.11.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 18.12.2013 [2013/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mikron SA Agno Postfach 115 6903 Lugano 3 / CH | [2001/01] | Erfinder | 01 /
BALDINI, Guido Parco Campestro CH-6916 Grancia / CH | 02 /
TREIB, Thomas Via Ciona F5 CH-6914 Carona / CH | [2001/01] | Vertreter | Roshardt, Werner Alfred Keller & Partner Patentanwälte AG Eigerstrasse 2 Postfach 3000 Bern 14 / CH | [N/P] |
Frühere [2001/01] | Roshardt, Werner Alfred, Dipl.-Phys. Keller & Partner Patentanwälte AG Schmiedenplatz 5 Postfach 3000 Bern 7 / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99903575.1 | 23.02.1999 | [2001/01] | WO1999CH00083 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19980810148 | 24.02.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 98810148 | [2001/01] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9943464 | Datum: | 02.09.1999 | Sprache: | DE | [1999/35] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1064119 | Datum: | 03.01.2001 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 02.09.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1064119 | Datum: | 03.08.2005 | Sprache: | DE | [2005/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.10.1999 | Klassifikation | IPC: | B23Q39/04 | [2001/01] | CPC: |
B23Q1/015 (EP,US);
B23Q39/04 (KR);
B23Q16/08 (EP,US);
B23Q39/042 (EP,US);
B23Q2210/004 (EP,US);
Y10T29/5124 (EP,US);
Y10T29/5128 (EP,US);
Y10T29/5136 (EP,US);
Y10T29/5196 (EP,US);
Y10T74/1494 (EP,US);
Y10T82/25 (EP,US);
Y10T82/2511 (EP,US);
Y10T82/2566 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | RUNDTAKTMASCHINE | [2001/01] | Englisch: | REVOLVING TRANSFER MACHINE | [2001/01] | Französisch: | MACHINE A TRANSFERT ROTATIF | [2001/01] | Eintritt in die regionale Phase | 03.08.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.08.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.08.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.07.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 03.08.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/01] | 09.02.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.04.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.06.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.10.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.12.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.04.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.04.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP05006061.5 / EP1541281 | Einspruch (Einsprüche) | 04.05.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.01.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.01.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.01.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.01.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FI | 03.08.2005 | IE | 03.08.2005 | DK | 03.11.2005 | BE | 28.02.2006 | LU | 28.02.2006 | MC | 28.02.2006 | [2013/51] |
Frühere [2007/21] | FI | 03.08.2005 | |
IE | 03.08.2005 | ||
DK | 03.11.2005 | ||
BE | 28.02.2006 | ||
LU | 28.02.2006 | ||
MC | 28.02.2006 | ||
Frühere [2006/44] | FI | 03.08.2005 | |
IE | 03.08.2005 | ||
DK | 03.11.2005 | ||
MC | 28.02.2006 | ||
Frühere [2006/26] | FI | 03.08.2005 | |
IE | 03.08.2005 | ||
DK | 03.11.2005 | ||
Frühere [2006/25] | FI | 03.08.2005 | |
IE | 03.08.2005 | ||
Frühere [2006/13] | FI | 03.08.2005 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]EP0785040 (WITZIG & FRANK TURMATIC GMBH [DE]) [X] 1,2 * siehe Referenzzeichen 16, 18 und schraffiert geschnittene Stützen;; figure 4 * [A] 3-7; | [X]US5697270 (LINK HELMUT [DE]) [X] 12* column 10, lines 15-25; figure 1 * | Prüfung | DE4301393 |