EP1051571 - VERDICHTER MIT VERÄNDERLICHER FÖRDERMENGE UND EINSTELLBARE KURBELTRIEBANORDNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.06.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.06.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.07.2004 [2004/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BRISTOL COMPRESSORS INC. 15185 Industrial Park Road Bristol, VA 24204 / US | [N/P] |
Frühere [2000/46] | Für alle benannten Staaten BRISTOL COMPRESSORS INC. 15185 Industrial Park Road Bristol, Virginia 24202 / US | Erfinder | 01 /
MONK, David, T. Route 1, Box 516B Lebanon, VA 24266 / US | 02 /
HILL, Joe, T. 149 Heritage Drive Bristol, VA 24201 / US | 03 /
WAGNER, Phillip, C. 102 Bramm Road Bristol, TN 37620 / US | 04 /
LOPRETE, Joseph, F. 6034 Old Jonesboro Road Bristol, TN 37620 / US | 05 /
YOUNG, Michael, R. 204 Roscommon Drive Bristol, TN 37620 / US | 06 /
SINGLETARY, Charles, A. 20257 Colony Lane Bristol, VA 24202 / US | [2000/46] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/46] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99904283.1 | 26.01.1999 | [2000/46] | WO1999US01612 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980013154 | 26.01.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 13154 | [2000/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9937920 | Datum: | 29.07.1999 | Sprache: | EN | [1999/30] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1051571 | Datum: | 15.11.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.07.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1051571 | Datum: | 30.07.2003 | Sprache: | EN | [2003/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.12.2000 | Klassifikation | IPC: | F04B39/00 | [2000/46] | CPC: |
F04B49/126 (EP,US);
F04B39/00 (KR);
F04B39/0094 (EP,US);
F04B2201/0206 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, GB [2000/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERDICHTER MIT VERÄNDERLICHER FÖRDERMENGE UND EINSTELLBARE KURBELTRIEBANORDNUNG | [2000/46] | Englisch: | VARIABLE CAPACITY COMPRESSOR HAVING ADJUSTABLE CRANKPIN THROW STRUCTURE | [2000/46] | Französisch: | COMPRESSEUR A CAPACITE VARIABLE, DOTE D'UNE STRUCTURE A MANETONS | [2000/46] | Sonstiges | EPB 2003/31: Derzeit sind die WIPO-Publikationsdaten A3 nicht verfügbar. | EPB 2003/31: WIPO A3 publication data is not currently available. | EPB 2003/31: L'OMPI données de publication A3 ne sont pas actuellement disponibles. | Eintritt in die regionale Phase | 24.08.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.08.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.08.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.08.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 24.08.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/46] | 14.06.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.10.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.02.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.05.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.05.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.05.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.01.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.01.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2001 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   30.04.2001 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [AD]US4245966 (RIFFE DELMAR R) [AD] 1,5,6 * column 2, line 21 - column 4, line 61; figures 2-4 *; | [A]DE3138812 (SCHULER GMBH L [DE]) [A] 1 * figures 1,2 *; | [DA]US4494447 (SISK FRANCIS J [US]) [DA] 1,5,6 * column 3, line 34 - column 5, line 55; figures 2-7 *; | [A]US4963075 (ALBERTSON PHILIP E [US], et al) [A] 1* column 7, line 22 - column 8, line 20; figure 4 *; | [A]EP0547351 (AIDA ENG LTD [JP]) [A] 1,5,6 * abstract * | vom Anmelder | US1315498 | US4236874 | US4245966 | US4248053 | US4479419 | US4494447 | US4838769 | - General Electric, Product Information Brochure GEA-115408 4/87 ISM1800 entitled "Definite Purpose Controls" |