EP0993407 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES AEROSOL-DRUCKBEHAELTERS MIT GEWINDEHALS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.02.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.03.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 23.04.2008 [2008/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Cebal Aerosol France 105, Impasse de la Valserine 01200 Chatillon en Michaille / FR | [N/P] |
Frühere [2004/22] | Für alle benannten Staaten CEBAL AEROSOL FRANCE 105, Impasse de la Valserine 01200 CHATILLON EN MICHAILLE / FR | ||
Frühere [2004/05] | Für alle benannten Staaten CEBAL S.A.S. 1, avenue du Général de Gaulle, ZAC des Barbanniers 92230 Gennevilliers / FR | ||
Frühere [2000/16] | Für alle benannten Staaten CEBAL S.A. 98, boulevard Victor Hugo F-92115 Clichy / FR | Erfinder | 01 /
FLECHEUX, Franck 23, rue Molière F-01200 Bellegarde sur Valserine / FR | 02 /
GRANGER, Jacques 13, cours Tourny F-33500 Libourne / FR | 03 /
SCHNEIDER, Bernard 4, rue des Six Frères F-51800 Sainte Menehould / FR | [2000/16] | Vertreter | Pigasse, Daniel, et al Alcan France SAS Propriété Industrielle 725 Rue Aristide Bergès BP25, Voreppe 38341 Moirans Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2000/16] | Pigasse, Daniel, et al Pechiney, Immeuble "SIS" 217, cours Lafayette 69451 Lyon Cedex 06 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99904932.3 | 23.02.1999 | [2000/16] | WO1999FR00399 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19980002571 | 26.02.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9802571 | [2000/16] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9943558 | Datum: | 02.09.1999 | Sprache: | FR | [1999/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0993407 | Datum: | 19.04.2000 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 02.09.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0993407 | Datum: | 31.03.2004 | Sprache: | FR | [2004/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.09.1999 | Klassifikation | IPC: | B65D1/02, B65D41/08, B21D51/26, B65D41/02 | [2000/16] | CPC: |
B65D41/08 (EP,US);
B65D1/0246 (EP,US);
Y10T29/4987 (EP,US);
Y10T29/4994 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL [2000/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES AEROSOL-DRUCKBEHAELTERS MIT GEWINDEHALS | [2000/16] | Englisch: | METHOD FOR MAKING AN AEROSOL HOUSING WITH THREADED NECK | [2000/16] | Französisch: | PROCEDE POUR REALISER UN BOITIER AEROSOL A COL FILETE | [2000/16] | Eintritt in die regionale Phase | 02.09.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.09.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.09.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.09.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/16] | 29.11.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.03.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.08.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.11.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.11.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.01.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.01.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.01.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.01.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.01.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 31.03.2004 | NL | 31.03.2004 | ES | 12.07.2004 | [2008/17] |
Frühere [2006/13] | NL | 31.03.2004 | |
ES | 12.07.2004 | ||
Frühere [2005/02] | ES | 12.07.2004 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US5718352 (DIEKHOFF HANS H [US], et al) [X] 1-3,7 * column 7, line 65 - column 8, line 39; figures 16,17 *; | [X]US5713235 (DIEKHOFF HANS H [US]) [X] 1-3,7 * the whole document *; | [X]EP0549987 (TUBEX GMBH [DE]) [X] 1-3,7 * the whole document *; | [X]GB1495668 (TOURNAIRE SA) [X] 1,7 * the whole document *; | [DA]EP0510291 (NUSSBAUM AG E [CH]); | [DA]GB1445758 (HUTOGEPGYAR); | [DA]FR1434177 (LADOCO AG); | [A]WO9806636 (RADLEY VALLEY PTY LTD [AU], et al); | [A]DE29512058U (BUERKLE FELIX [DE]); | [A]DE6903478U (ALCAN ALUMINIUMWERKE GMBH FA [DE]) |