EP1102551 - BELÜFTETE BEKLEIDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.07.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.07.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.09.2010 [2010/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten VANSON LEATHERS, INC. 951 Broadway Fall River, MA 02074 / US | [2001/22] | Erfinder | 01 /
VAN DER SLEESEN, Michael, F. 8 North Main Street, No. 106 West Hartford, CT 06107 / US | [2001/22] | Vertreter | Postiglione, Ferruccio, et al Gregorj S.r.l. Intellectual Property Via L. Muratori, 13 b 20135 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2009/17] | Postiglione, Ferruccio, et al Ufficio Internazionale Brevetti Ing. C. Gregorj S.p.A. Via L. Muratori 13/b 20135 Milano / IT | ||
Frühere [2001/22] | Greenwood, John David, et al Graham Watt & Co. Riverhead Sevenoaks Kent TN13 2BN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99907151.7 | 19.02.1999 | [2001/22] | WO1999US03618 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980075397P | 20.02.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 75397 P | [2001/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9942010 | Datum: | 26.08.1999 | Sprache: | EN | [1999/34] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1102551 | Datum: | 30.05.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.08.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 26.08.1999 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.10.2006 | Klassifikation | IPC: | A41D1/02 | [2001/22] | CPC: |
A41D15/04 (EP,US);
A41D27/20 (EP,US);
A41D27/28 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BELÜFTETE BEKLEIDUNG | [2001/22] | Englisch: | IMPROVEMENTS IN VENTILATED GARMENTS | [2001/22] | Französisch: | AMELIORATIONS RELATIVES AUX VETEMENTS VENTILES | [2001/22] | Eintritt in die regionale Phase | 20.09.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.09.2000 | Recherchengebühr entrichtet | 20.09.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.09.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.08.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 20.09.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/22] | 14.01.2008 | Aufforderung, Auskünfte über den Stand der Technik zur Verfügung zu stellen | 08.09.2008 | Erwiderung auf die Aufforderung, Auskünfte über den Stand der Technik zur Verfügung zu stellen | 31.10.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.04.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.10.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.03.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/35] | 13.04.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2010/35] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Auskünfte über den Stand der Technik erteilt wurden | 08.09.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 08.09.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 24.09.2008 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.02.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 17.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 14.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 27.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 29.02.2004 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   20.08.2004 | 28.02.2005 | 07   M06   Gebühr entrichtet am   17.08.2005 | 28.02.2006 | 08   M06   Gebühr entrichtet am   22.08.2006 | 28.02.2007 | 09   M06   Gebühr entrichtet am   28.08.2007 | 28.02.2010 | 12   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2392616 (HOLLANDIA KIEVIT BV [NL]) [A] 1-6* figures 1-3; claims 1,3,6-8,10,11 * | Internationale Recherche | [X]US2715226 (WEINER LOUIS I); | [A]US4185327 (MARKVE HOWARD J [US]); | [A]US4513451 (BROWN MICHAEL A [US]); | [A]US4608715 (MILLER RICHARD D [US], et al); | [A]US4722099 (KRATZ RICHARD F [US]); | [A]US5507042 (VAN DER SLEESEN MICHAEL F [US]); | [A]US5704064 (VAN DER SLEESEN MICHAEL F [US]) |