EP1063680 - LEUCHTSTOFFLAMPE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.10.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.10.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 19.11.2008 [2008/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [2008/47] |
Frühere [2000/52] | Für alle benannten Staaten Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 1006, Oaza-Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-8501 / JP | Erfinder | 01 /
OHKUBO, Kazuaki 15-1-208, Miyatacho 3-chome Takatsuki-shi Osaka 569-1142 / JP | 02 /
INOHARA, Makoto 3-7-9, Hoshida-yamate Katano-shi Osaka 576-0014 / JP | 03 /
YANO, Tadashi Room A202 Uisuteria-sorakudai 8-6-24, Sorakudai Kizucho, Soraku-gun Kyoto 619-0223 / JP | 04 /
SHIGETA, Teruaki Ichibankan, Okuhiruzukouri 30-1-501, Mituiminamimachi Neyagawa-shi Osaka 572-0019 / JP | [2000/52] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/52] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99907923.9 | 15.03.1999 | [2000/52] | WO1999JP01238 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980072156 | 20.03.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 7215698 | [2000/52] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9949496 | Datum: | 30.09.1999 | Sprache: | EN | [1999/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1063680 | Datum: | 27.12.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.09.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 30.09.1999 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.12.2002 | Klassifikation | IPC: | H01J61/10, H01J61/35, H01J61/42, H01J61/38 | [2003/05] | CPC: |
H01J61/025 (EP);
H01J61/10 (EP);
H01J61/42 (EP,KR);
H01J61/72 (EP)
|
Frühere IPC [2000/52] | H01J61/10, H01J61/35, H01J61/42 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2000/52] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LEUCHTSTOFFLAMPE | [2000/52] | Englisch: | FLUORESCENT LAMP | [2000/52] | Französisch: | LAMPE FLUORESCENTE | [2000/52] | Eintritt in die regionale Phase | 12.09.2000 | Übersetzung eingereicht | 12.09.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.09.2000 | Recherchengebühr entrichtet | 12.09.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.09.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.08.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 12.09.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/52] | 01.03.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/49] | 09.04.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2003/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2003 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [E]WO9946799 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [E] 1 * page 4, line 21 - page 5, line 12; figure 1 *; | [XA]US3215882 (TOOMEY CHARLES L) [X] 1 * column 2, line 31 - line 46; figures 1,2,4 * [A] 2-11; | [A]GB863467 (GEN ELECTRIC CO LTD) [A] 6-11 * page 1, line 56 - line 64; figure 1 *; | [A]US2692347 (MASON JULIEN J) [A] 6-11 * column 3, lines 54-59; figures 1,3 * | Internationale Recherche | [Y]JPS3919440Y ; | [X]JPS2810389Y ; | [Y]JPS62177858 (TOSHIBA ELECTRIC EQUIP); | [X]JPS6217059U ; | [X]JPH0721991 (NORITAKE CO LTD, et al) |