EP0982320 - LICHTABSORBIERENDE POLYMERE UND DEREN ANWENDUNG IN ANTIREFLEKTIONSFILMEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.06.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.11.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 31.12.2008 [2009/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AZ Electronic Materials USA Corp. 70 Meister Avenue Somerville, NJ 08876 / US | [2005/06] |
Frühere [2000/09] | Für alle benannten Staaten Clariant Finance (BVI) Limited Citco Building, Wickhams Cay, P.O. Box 662 Road Town, Tortola / VG | Erfinder | 01 /
KANG, Wen-Bing Clariant (Japan) K.K., 3810, Chihama Daitocho, Ogasa-gun, Sizuoka 437-1496 / JP | 02 /
NISHIWAKI, Yoshinori Clariant (Japan) K.K., 3810, Chihama Daitocho, Ogasa-gun, Sizuoka 437-1496 / JP | 03 /
KIMURA, Ken Clariant (Japan) K.K., 3810, Chihama Daitocho, Ogasa-gun, Sizuoka 437-1496 / JP | 04 /
MATSUO, Shoko Clariant (Japan) K.K., 3810, Chihama Daitocho, Ogasa-gun, Sizuoka 437-1496 / JP | 05 /
Tanaka, Hatsuyuki Clariant (Japan) K.K., 3810, Chihama Daitocho, Ogasa-gun, Sizuoka 437-1496 / JP | [2000/09] | Vertreter | Isenbruck, Günter, et al Patentanwälte Isenbruck Bösl Hörschler PartG mbB Eastsite One Seckenheimer Landstrasse 4 68163 Mannheim / DE | [N/P] |
Frühere [2008/38] | Isenbruck, Günter, et al Isenbruck, Bösl, Hörschler, Wichmann, Huhn Patentanwälte Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim / DE | ||
Frühere [2005/06] | Isenbruck, Günter, et al Isenbruck, Bösl, Hörschler, Wichmann, Huhn, Patentanwälte Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim / DE | ||
Frühere [2000/09] | Hütter, Klaus, Dr., et al Clariant GmbH Patente, Marken, Lizenzen Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99907928.8 | 15.03.1999 | [2000/09] | WO1999JP01244 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980066626 | 17.03.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 6662698 | [2000/09] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9947571 | Datum: | 23.09.1999 | Sprache: | EN | [1999/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0982320 | Datum: | 01.03.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.09.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0982320 | Datum: | 09.08.2006 | Sprache: | EN | [2006/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 23.09.1999 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.10.2004 | Klassifikation | IPC: | C08F8/14, C08F220/20, C08F220/54, C09D5/00, G03F7/11 | [2000/09] | CPC: |
G03F7/091 (EP,US);
C08F8/14 (EP,KR,US);
C08F8/30 (EP,US);
C09D5/32 (EP,US)
| C-Set: |
C08F8/14, C08F220/00 (EP,US);
C08F8/30, C08F220/00 (US,EP) | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2000/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LICHTABSORBIERENDE POLYMERE UND DEREN ANWENDUNG IN ANTIREFLEKTIONSFILMEN | [2000/09] | Englisch: | LIGHT-ABSORBING POLYMERS AND APPLICATION THEREOF TO ANTIREFLECTION FILM | [2000/09] | Französisch: | POLYMERES ABSORBANT LA LUMIERE ET LEUR APPLICATION A UN FILM ANTIREFLET | [2000/09] | Eintritt in die regionale Phase | 17.11.1999 | Übersetzung eingereicht | 17.12.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.12.1999 | Recherchengebühr entrichtet | 17.12.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.03.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.03.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/20] | 10.06.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.10.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.12.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.03.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.03.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.05.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 04.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 09.08.2006 | IT | 09.08.2006 | [2009/01] |
Frühere [2008/17] | IT | 09.08.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US3597468 (KALOPISSIS GREGORIE, et al) [Y] 1-8 * the whole document *; | [DY]EP0583205 (IBM [US]) [DY] 1-8 * page 4, line 45 - page 5, line 35; claims 1-23 *; | [PY]EP0861855 (CLARIANT INT LTD [CH]) [PY] 1-8 * the whole document *; | [A]FR2156309 (BASF AG) [A] 1 * page 3, line 18 - page 5, line 35; claims 1-9 *; | [A]US5654376 (KNORS CHRISTOPHER JOHN [US], et al) [A] 1 * claims 1-12 * | Internationale Recherche | [XP]JPH10199789 (SONY CORP); | [A]JPH0675378 (IBM); | [A]JPH07268036 (SUMITOMO CHEMICAL CO); | [A]JPH07316268 (WAKO PURE CHEM IND LTD, et al) |