28.11.2008 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 31.12.2008 [2009/01] |
15.08.2008 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 17.09.2008 [2008/38] |
21.03.2008 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.04.2008 [2008/17] |
15.06.2007 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 18.07.2007 [2007/29] |
07.07.2006 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 09.08.2006 [2006/32] |
11.04.2006 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
07.04.2006 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
07.04.2006 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
01.12.2005 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
25.10.2005 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
10.06.2005 |
Erster Prüfungsbericht |
|
08.06.2005 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
16.03.2005 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
24.12.2004 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 09.02.2005 [2005/06] |
24.12.2004 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 09.02.2005 [2005/06] |
22.10.2004 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 08.12.2004 [2004/50] |
13.04.2004 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
09.04.2003 |
Jahresgebühr |
|
22.04.2002 |
Jahresgebühr |
|
11.04.2001 |
Jahresgebühr |
|
31.03.2000 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 17.05.2000 [2000/20] |
14.01.2000 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 01.03.2000 [2000/09] |
02.01.2000 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
27.12.1999 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
11.12.1999 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
07.12.1999 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
09.11.1999 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
08.11.1999 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
04.10.1999 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
24.09.1999 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
14.04.1999 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|