EP1056450 - FARNESYL-PROTEIN TRANSFERASE INHIBITOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.01.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.01.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.03.2003 [2003/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten International Phytochemistry Research Labs, Ltd. Suite 107, 4870 Haygood Road Virginia Beach, VA 23455 / US | [2000/49] | Erfinder | 01 /
SHAIKENOV, Tattym, E. ALMATY / KZ | 02 /
ADEKENOV, Sergazy, M. Karaganda / KZ | [2000/49] | Vertreter | Jones, Helen M.M., et al Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [2000/49] | Jones, Helen Marjorie Meredith, et al Gill Jennings & Every, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99908471.8 | 25.02.1999 | [2000/49] | WO1999US04124 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980030300 | 25.02.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 30300 | [2000/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9943314 | Datum: | 02.09.1999 | [1999/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1056450 | Datum: | 06.12.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.09.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 01.03.2001 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.04.2001 | Klassifikation | IPC: | A61K31/34, A61K31/66, C07C53/136, C07D307/93, C07D407/02 | [2000/49] | CPC: |
A61K31/34 (EP,KR,US);
A61K31/343 (EP,US);
A61K31/365 (EP,US);
A61K31/475 (EP,US);
A61K31/505 (EP,US);
A61K31/5377 (EP,US);
A61K31/66 (EP,US);
A61K31/675 (EP,US);
A61K33/24 (EP);
A61K45/06 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
C07D303/38 (EP,US);
C07D307/93 (EP,US);
C07D307/935 (EP,US);
| C-Set: |
A61K31/365, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/475, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/505, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/675, A61K2300/00 (US,EP); | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/49] | Erstreckungsstaaten | AL | 25.09.2000 | LT | 25.09.2000 | LV | 25.09.2000 | MK | 25.09.2000 | RO | 25.09.2000 | SI | 25.09.2000 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FARNESYL-PROTEIN TRANSFERASE INHIBITOREN | [2000/49] | Englisch: | FARNESYL-PROTEIN TRANSFERASE INHIBITORS | [2000/49] | Französisch: | INHIBITEURS DE FARNESYL PROTEINE TRANSFERASE | [2000/49] | Eintritt in die regionale Phase | 25.09.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.09.2000 | Recherchengebühr entrichtet | 25.09.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.09.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.09.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 25.09.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/49] | 03.09.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/10] | 07.10.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2003/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.02.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2002 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [PX]WO9848789 (PARACURE INC DOING BUSINESS AS [US]) [PX] 6-8 * page 9, lines 5,6 * * tables III,IV * * example 6 *; | [Y] - OVERHAND M ET AL, "Synthesis of triphosphonate analogues of farnesyl pyrophosphate. Inhibitors of squalene synthase and protein:farnesyl transferase", BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS,GB,OXFORD, (19970923), vol. 7, no. 18, ISSN 0960-894X, pages 2435 - 2440, XP004136459 [Y] 1-23 * formula A * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0960-894X(97)00448-4 | [Y] - SHAIKENOV ET AL, "Arglabine as a novel inhibitor of the farnesylation of Ras proteins", STN CAPLUS, XP002114697 [Y] 1-23 * abstract * | Internationale Recherche | [X] - ADEKENOV, ET AL., ""THE CHEMISTRY OF SESQUITERPENE LACTONES"", CHEMISTRY OF SESQUITERPENE LACTONES, XX, XX, XX, (19900101), pages 01 - 17 + 20, XP002919766 | [X] - BLANCO J. G., ET AL., "A NOVEL ACTIVITY FOR A GROUP OF SESQUITERPENE LACTONES: INHIBITION OF AROMATASE.", FEBS LETTERS., ELSEVIER, AMSTERDAM., NL, NL, (19970101), vol. 409., doi:10.1016/S0014-5793(97)00560-7, ISSN 0014-5793, pages 396 - 400., XP002919765 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0014-5793(97)00560-7 |