EP1066692 - TDMA PAKETDATENÜBERTRAGUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.01.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 13.08.2008 [2008/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Vistar Telecommunications Inc. Suite 1410, 427 Laurier Avenue West Ottawa Ontario K1R 7Y2 / CA | [N/P] |
Frühere [2001/02] | Für alle benannten Staaten Vistar Telecommunications Inc. Suite 1410, 427 Laurier Avenue West Ottawa, Ontario K1R 7Y2 / CA | Erfinder | 01 /
HAUGLI, Hans-Christian 388 Mariposa Avenue, Rockliffe Park Ottawa, Ontario K1M 0S9 / CA | 02 /
SEMBI, Bachittar, Singh 10 Vermeer Way Kanata, Ontario K2K 2M1 / CA | 03 /
ARMBRUSTER, Brian 24 Kimmins Court Kanata, Ontario K2K 2M4 / CA | [2001/02] | Vertreter | Harding, Richard Patrick, et al Marks & Clerk LLP 4220 Nash Court Oxford Business Park South Oxford OX4 2RU / GB | [N/P] |
Frühere [2008/33] | Harding, Richard Patrick, et al Marks & Clerk, 4220 Nash Court Oxford Business Park South Oxford OX4 2RU / GB | ||
Frühere [2001/02] | Harding, Richard Patrick, et al Marks & Clerk, 4220 Nash Court, Oxford Business Park South Oxford OX4 2RU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99908726.5 | 23.03.1999 | [2001/02] | WO1999CA00247 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980079134P | 24.03.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 79134 P | CA19982237289 | 11.05.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CA 2237289 | [2001/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9949592 | Datum: | 30.09.1999 | Sprache: | EN | [1999/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1066692 | Datum: | 10.01.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.09.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1066692 | Datum: | 26.02.2003 | Sprache: | EN | [2003/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.09.1999 | Klassifikation | IPC: | H04B7/212, H04B7/26 | [2001/02] | CPC: |
H04B7/1858 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2001/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TDMA PAKETDATENÜBERTRAGUNGSSYSTEM | [2001/02] | Englisch: | TDMA PACKET DATA COMMUNICATION SYSTEM | [2001/02] | Französisch: | SYSTEME DE TRANSMISSION DE DONNEES PAR PAQUETS EN MODE D'ACCES MULTIPLE PAR REPARTITION DANS LE TEMPS | [2001/02] | Eintritt in die regionale Phase | 23.10.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.10.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.10.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.10.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 23.10.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/02] | 09.03.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.06.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.05.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 13.09.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.12.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.12.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.11.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]EP0687078 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]) [Y] 1-4,8,10-13,15,17,19,20 * abstract * * column 1, line 19 - line 49 * * column 4, line 31 - column 5, line 3 * * claims 1-9 *; | [Y]US4726040 (ACAMPORA ANTHONY [US]) [Y] 1-4,8,10-13,15,17,19 * abstract * * column 2, line 67 - column 4, line 17 * * figure 1; claims 1-4 *; | [Y]EP0802677 (HUGHES AIRCRAFT CO [US]) [Y] 20 * abstract * * page 4, line 56 - page 5, line 13 * * page 6, line 39 - line 52 * * claims 1,4,5,10 * |