EP1066571 - VERFAHREN, GERÄT, SYSTEM UND PROGRAMM UM DATEIEN UND ANDERE OBJEKTE MIT EINER TEILWEISE REPLIZIERTEN DATENBANK ZU VERBINDEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2001/02] | VERFAHREN, GERÄT, SYSTEM UND PROGRAMM ZUM ERSTELLEN VON AKTEN UND ANDEREN OBJEKTEN ZU EINER TEILWEISE UNTERTEILTEN DATENBASIS | ||
[2017/32] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.11.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 08.12.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.06.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 08.07.2020 [2020/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siebel Systems, Inc. 1855 South Grant Street San Mateo, CA 94402 / US | [2001/02] | Erfinder | 01 /
BRODERSEN, Robert, A. 17 Spinnaker Place Redwood City, CA 94065 / US | 02 /
CHATTERJEE, Prashant 21281 Glenmont Drive Saratoga, CA 95070 / US | 03 /
COHEN, Jeffrey 499 East McKinley Avenue Sunnyvale, CA 94086 / US | 04 /
LIM, Peter, S. 917 Governors Bay Drive Redwood City, CA 94065 / US | [2001/02] | Vertreter | Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [2018/02] |
Frühere [2008/43] | Lord, Michael Gill Jennings & Every LLP Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | ||
Frühere [2008/24] | Lord, Michael Gill Jennings & Every LLP Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | ||
Frühere [2001/02] | Abnett, Richard Charles REDDIE & GROSE 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99909792.6 | 03.03.1999 | [2001/02] | WO1999US04696 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980076681P | 03.03.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 76681 P | [2001/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9945482 | Datum: | 10.09.1999 | Sprache: | EN | [1999/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1066571 | Datum: | 10.01.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.09.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1066571 | Datum: | 10.01.2018 | Sprache: | EN | [2018/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 10.09.1999 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.04.2008 | Klassifikation | IPC: | G06F17/30 | [2001/02] | CPC: |
G06F16/275 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2018/02] |
Frühere [2001/02] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN, GERÄT, SYSTEM UND PROGRAMM UM DATEIEN UND ANDERE OBJEKTE MIT EINER TEILWEISE REPLIZIERTEN DATENBANK ZU VERBINDEN | [2017/32] | Englisch: | METHOD, APPARATUS, SYSTEM, AND PROGRAM PRODUCT FOR ATTACHING FILES AND OTHER OBJECTS TO A PARTIALLY REPLICATED DATABASE | [2001/02] | Französisch: | METHODE, APPAREIL, SYSTEME ET PRODUIT PROGRAMME PERMETTANT D'ANNEXER DES FICHIERS ET D'AUTRES OBJETS A UNE BASE DE DONNEES PARTIELLEMENT REPRODUITE | [2001/02] |
Frühere [2001/02] | VERFAHREN, GERÄT, SYSTEM UND PROGRAMM ZUM ERSTELLEN VON AKTEN UND ANDEREN OBJEKTEN ZU EINER TEILWEISE UNTERTEILTEN DATENBASIS | Eintritt in die regionale Phase | 02.10.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.10.2000 | Recherchengebühr entrichtet | 02.10.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.10.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.10.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 02.10.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/02] | 05.08.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.12.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.06.2017 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 03.07.2017 geplant war | 03.07.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 03.08.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.11.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.11.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.11.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 21.12.2017 | Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses eingereicht | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.08.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 11.10.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 14.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 26.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 19.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 15.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 14.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 11.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 12.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 | 10.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 17 | 10.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 18 | 10.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 19 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 10.01.2018 | CY | 10.01.2018 | DK | 10.01.2018 | ES | 10.01.2018 | FI | 10.01.2018 | IT | 10.01.2018 | MC | 10.01.2018 | NL | 10.01.2018 | PT | 10.01.2018 | SE | 10.01.2018 | IE | 03.03.2018 | LU | 03.03.2018 | FR | 10.03.2018 | BE | 31.03.2018 | CH | 31.03.2018 | LI | 31.03.2018 | GR | 11.04.2018 | [2020/28] |
Frühere [2019/23] | AT | 10.01.2018 | |
CY | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
IE | 03.03.2018 | ||
LU | 03.03.2018 | ||
FR | 10.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AT | 10.01.2018 | |
CY | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
IE | 03.03.2018 | ||
LU | 03.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AT | 10.01.2018 | |
CY | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
IE | 03.03.2018 | ||
LU | 03.03.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
Frühere [2019/04] | AT | 10.01.2018 | |
CY | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
LU | 03.03.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 10.01.2018 | |
CY | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AT | 10.01.2018 | |
CY | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AT | 10.01.2018 | |
CY | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 10.01.2018 | |
CY | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CY | 10.01.2018 | |
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
Frühere [2018/36] | CY | 10.01.2018 | |
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
Frühere [2018/34] | FI | 10.01.2018 | |
NL | 10.01.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0740258 (FUJI XEROX CO LTD [JP]) [X] 1-13 * column 4, line 31 - column 6, line 15; figures 1-3 * * column 9, line 17 - column 12, line 26; figure 7 * * column 16, line 17 - line 53 *; | [X] - JUDITH R. DAVIS, "Creating An Extensible, Object-Relational Data Management Environment - IBM?s DB2 Universal Database", DATABASE TECHNOLOGY REPORTS OF DATABASE ASSOCIATES INTERNATIONAL, (199611), XP002474954 [X] 1-13 * page 8, paragraph L - page 11, paragraph 2; figures 1,2 * | [X] - JUDITH R. DAVIS, "Datalinks: Managing External Data with DB2 Universal Database", DATABASE TECHNOLOGY REPORTS OF DATABASE ASSOCIATES INTERNATIONAL, (199708), XP002474967 [X] 1-13 * the whole document * | Internationale Recherche | [X]US5613108 (MORIKAWA TAKASHI [JP]); | [XP]US5781901 (KUZMA ANDREW J [US]); | [YP]US5778368 (HOGAN KEITH [US], et al); | [YP]US5855014 (SMITH GORDON SAMUEL [US]) |