EP1071847 - PAPIERMASCHINE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER PAPIERBAHN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 25.12.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.06.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 28.07.2010 [2010/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Metso Paper, Inc. Fabianinkatu 9 A 00130 Helsinki / FI | [2004/50] |
Frühere [2004/34] | Für alle benannten Staaten Metso Paper, Inc. P.O. Box 587 40101 Jyväskylä / FI | ||
Frühere [2002/02] | Für alle benannten Staaten Metso Paper Karlstad Aktiebolag Box 1014 651 15 Karlstad / SE | ||
Frühere [2001/05] | Für alle benannten Staaten Valmet-Karlstad AB Box 1014 651 15 Karlstad / SE | Erfinder | 01 /
Hakanson, Carl Fridhemsgatan 6 S-654 61 Karlstad / SE | [2003/06] |
Frühere [2003/04] | 01 /
hakanson, Carl Fridhemsgatan 6 S-654 61 Karlstad / SE | ||
Frühere [2001/05] | 01 /
H KANSON, Carl Fridhemsgatan 6 S-654 61 Karlstad / SE | Vertreter | Andréasson, Ivar Hynell Intellectual Property AB Hammarbybacken 27 120 30 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2006/33] | Andréasson, Ivar Hynell Patenttjänst AB Patron Carls väg 2 683 40 Hagfors/Uddeholm / SE | ||
Frühere [2001/05] | Lundquist, Lars-Olof L-O Lundquist Patentbyra AB, Box 80 651 03 Karlstad / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99910906.9 | 10.03.1999 | [2001/05] | WO1999SE00361 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE19980000867 | 16.03.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 9800867 | [2001/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9947747 | Datum: | 23.09.1999 | Sprache: | EN | [1999/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1071847 | Datum: | 31.01.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.09.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1071847 | Datum: | 19.02.2003 | Sprache: | EN | [2003/08] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP1071847 | Datum: | 27.01.2010 | Sprache: | EN | [2010/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 23.09.1999 | Klassifikation | IPC: | D21F3/00 | [2001/05] | CPC: |
D21F3/045 (EP);
D21F2/00 (EP);
D21F3/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, FR, GB, IT, SE [2001/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PAPIERMASCHINE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER PAPIERBAHN | [2001/05] | Englisch: | PAPER MACHINE AND METHOD OF MANUFACTURING A PAPER WEB | [2001/05] | Französisch: | MACHINE A PAPIER ET PROCEDE DE PRODUCTION D'UNE BANDE PAPIER | [2001/05] | Eintritt in die regionale Phase | 11.09.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.09.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.09.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.09.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 11.09.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/05] | 03.09.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.12.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.12.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
12.11.2003
26.01.2004
ADMISSIBLE Voith Patent GmbH Sankt Pöltener Strasse 89522 Heidenheim / DE Vertreter des Einsprechenden Fries, Oliver, et al, et al Manitz, Finsterwald & Partner GbR Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2007/26] | |||
Einsprechende(r) | 01
12.11.2003
26.01.2004
ADMISSIBLE Voith Patent GmbH Sankt Pöltener Strasse 89522 Heidenheim / DE Vertreter des Einsprechenden Fries, Oliver, et al, et al Manitz, Finsterwald & Partner Patent- und Rechtsanwälte Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | ||
Frühere [2004/02] | |||
Einsprechende(r) | 01
12.11.2003
Voith Paper Patent GmbH St. Pöltener Strasse 43 89522 Heidenheim / DE Vertreter des Einsprechenden Fries, Oliver, et al, et al Manitz, Finsterwald & Partner Patent- und Rechtsanwälte Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | 29.01.2004 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 22.04.2004 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 29.04.2004 | Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers (Frist: M04) | 08.09.2004 | Erwiderung von Beteiligten auf die Stellungnahme des Patentinhabers | 18.10.2006 | Termin der mündlichen Verhandlung | 23.11.2006 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 23.11.2006 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 22.07.2009 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 19.10.2009 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 16.12.2009 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 01.02.2007 | Beschwerde eingegangen No. T0177/07 | 29.03.2007 | Begründung eingereicht | 22.07.2009 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Einsprechenden wurde zurückgewiesen | 22.07.2009 | Termin der mündlichen Verhandlung | 30.07.2009 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 19.02.2003 | [2010/30] | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0159280 (BELOIT CORP [US]); | [A]US4976821 (LAAPOTTI JORMA [FI]); | [A]EP0598991 (VOITH GMBH J M [DE]) | Einspruch | DE29701382U | EP0930392 |