EP1099329 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUM VERWALTEN VON ANFORDERUNGEN DER BENUTZER IN BENUTZER-ANBIETER-NETZEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2001/20] | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM VERWALTEN VON ANFORDERUNGEN DER BENUTZER IN BENUTZER-ANBIETER-NETZE | ||
[2007/48] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.11.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.06.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 13.07.2011 [2011/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, CA 95054 / US | [N/P] |
Frühere [2006/12] | Für alle benannten Staaten INTEL CORPORATION 2200 Mission College Boulevard, SC4-202 Santa Clara, CA 95052 / US | ||
Frühere [2001/20] | Für alle benannten Staaten Ipivot, Inc. 12568 Kirkham Court Poway, CA 92064 / US | Erfinder | 01 /
JARDIN, Cary, A. 12 Calle de las Rosas San Diego, CA 92129 / US | 02 /
SCHNETZLER, Steven 28373 Alamar Valley Center, CA 92082 / US | [2001/20] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Frühere [2001/20] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99912946.3 | 30.03.1999 | [2001/20] | WO1999US06911 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980054304 | 02.04.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 54304 | [2001/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9952254 | Datum: | 14.10.1999 | Sprache: | EN | [1999/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1099329 | Datum: | 16.05.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.10.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1099329 | Datum: | 26.12.2007 | Sprache: | EN | [2007/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.10.1999 | Klassifikation | IPC: | H04L29/06 | [2001/20] | CPC: |
H04L9/40 (EP,US);
H04L67/1012 (EP);
H04L67/01 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [2001/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM VERWALTEN VON ANFORDERUNGEN DER BENUTZER IN BENUTZER-ANBIETER-NETZEN | [2007/48] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING CLIENT REQUESTS IN CLIENT-SERVER NETWORKS | [2001/20] | Französisch: | SYSTEME ET PROCEDE DE GESTION DE DEMANDES CLIENT DANS DES RESEAUX CLIENT/SERVEUR | [2001/20] |
Frühere [2001/20] | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM VERWALTEN VON ANFORDERUNGEN DER BENUTZER IN BENUTZER-ANBIETER-NETZE | Eintritt in die regionale Phase | 26.02.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.02.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.02.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.10.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 26.02.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/20] | 03.07.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.01.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.09.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.01.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.01.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.06.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.05.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.09.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.09.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.09.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.02.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 09.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 14.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 26.01.2001 | DE   M01   Gebühr entrichtet am   26.02.2001 | 26.01.2001 | FR   M01   Gebühr entrichtet am   26.02.2001 | 26.01.2001 | GB   M01   Gebühr entrichtet am   26.02.2001 | 26.01.2001 | IT   M01   Gebühr entrichtet am   26.02.2001 | 26.01.2001 | NL   M01   Gebühr entrichtet am   26.02.2001 | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 26.01.2001 | M01   Gebühr entrichtet am   26.02.2001 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2004 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   23.07.2004 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 26.12.2007 | IT | 31.03.2008 | [2011/28] |
Frühere [2008/27] | NL | 26.12.2007 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5708832 (INNISS HADYN A [US], et al) [A] 1-19* column 3, line 26 - line 60 *; | [PX]EP0865180 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]) [PX] 1,11 * column 3, line 6 - line 35 *; | [A] - ADLER R M, "DISTRIBUTED COORDINATION MODELS FOR CLIENT/SERVER COMPUTING", COMPUTER, (19950401), vol. 28, no. 4, ISSN 0018-9162, pages 14 - 22, XP000507856 [A] 1-19 * page 15, column R, line 1 - page 16, column L, line 4 * * page 17, column R, line 18 - page 18, column L, line 30 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/2.375173 |