EP1071654 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG CHIRALER (S)-2,3-DISUBSTITUIERTER 1-PROPYLAMIN-DERIVATE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.08.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.03.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT, PT | veröffentlicht am 23.04.2008 [2008/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Fine Chemicals Co., Ltd. 190, Yeoncheong-dong, Nam-ku, Ulsan Keongsangnam-do 680-090 / KR | [N/P] |
Frühere [2001/05] | Für alle benannten Staaten Samsung Fine Chemicals Co., Ltd. 190, Yeoncheong-dong, Nam-ku, Ulsan Keongsangnam-do 680-090 / KR | Erfinder | 01 /
ROH, Kyoung Rok 105-1007, Sejong Apt., 462-5, Jeonmin-dong Yusung-ku, Daejeon 305-390 / KR | 02 /
LEE, Jung Hwan 111-503, Sejong Apt., Jeonmin-dong Yusung-ku, Daejeon 305-390 / KR | 03 /
HWANG, Dae Il 11-117, Songwol-dong Jung-ku, Incheon 400-221 / KR | 04 /
LEE, Won Jang 103-1, Moonji-dong, Yusung-ku Daejeon 305-380 / KR | 05 /
KIM, Kyung-Il 108-504 Sejong Apt., 462-5, Junmin-dong Yusung-ku, Daejeon 305-390 / KR | [2001/05] | Vertreter | Weber, Dieter, et al Weber, Seiffert, Lieke, Postfach 61 45 65051 Wiesbaden / DE | [N/P] |
Frühere [2001/05] | Weber, Dieter, Dr., et al Patentanwälte Dr. Weber, Seiffert, Dr. Lieke Postfach 61 45 65051 Wiesbaden / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99914788.7 | 14.04.1999 | [2001/05] | WO1999KR00178 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR19980013173 | 14.04.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 9813173 | KR19980013172 | 14.04.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 9813172 | KR19980013174 | 14.04.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 9813174 | [2001/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9952855 | Datum: | 21.10.1999 | Sprache: | EN | [1999/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1071654 | Datum: | 31.01.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.10.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1071654 | Datum: | 22.10.2003 | Sprache: | EN | [2003/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AT | 21.10.1999 | Klassifikation | IPC: | C07C215/10, C07C215/08, C07C271/06 | [2001/05] | CPC: |
C07C209/56 (EP,US);
C07C213/02 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG CHIRALER (S)-2,3-DISUBSTITUIERTER 1-PROPYLAMIN-DERIVATE | [2001/05] | Englisch: | A PROCESS FOR PREPARING CHIRAL (S)-2,3-DISUBSTITUTED-1-PROPYLAMINE DERIVATIVES | [2001/05] | Französisch: | PROCEDE PERMETTANT DE PREPARER DES DERIVES CHIRAUX (S) DE 1-PROPYLAMINE 2,3-DISUBSTITUEE | [2001/05] | Eintritt in die regionale Phase | 09.10.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.10.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.10.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.11.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: AT | 09.10.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/05] | 30.04.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.10.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.02.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.08.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.08.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.07.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 22.10.2003 | BE | 22.10.2003 | CH | 22.10.2003 | CY | 22.10.2003 | FI | 22.10.2003 | FR | 22.10.2003 | IT | 22.10.2003 | LI | 22.10.2003 | NL | 22.10.2003 | DK | 22.01.2004 | GR | 22.01.2004 | SE | 22.01.2004 | ES | 02.02.2004 | PT | 22.03.2004 | IE | 14.04.2004 | LU | 14.04.2004 | MC | 30.04.2004 | [2008/17] |
Frühere [2007/22] | AT | 22.10.2003 | |
BE | 22.10.2003 | ||
CH | 22.10.2003 | ||
CY | 22.10.2003 | ||
FI | 22.10.2003 | ||
FR | 22.10.2003 | ||
LI | 22.10.2003 | ||
NL | 22.10.2003 | ||
DK | 22.01.2004 | ||
GR | 22.01.2004 | ||
SE | 22.01.2004 | ||
ES | 02.02.2004 | ||
IE | 14.04.2004 | ||
LU | 14.04.2004 | ||
MC | 30.04.2004 | ||
Frühere [2006/14] | AT | 22.10.2003 | |
BE | 22.10.2003 | ||
CH | 22.10.2003 | ||
FI | 22.10.2003 | ||
FR | 22.10.2003 | ||
LI | 22.10.2003 | ||
NL | 22.10.2003 | ||
DK | 22.01.2004 | ||
GR | 22.01.2004 | ||
SE | 22.01.2004 | ||
ES | 02.02.2004 | ||
IE | 14.04.2004 | ||
LU | 14.04.2004 | ||
MC | 30.04.2004 | ||
Frühere [2005/24] | AT | 22.10.2003 | |
BE | 22.10.2003 | ||
CH | 22.10.2003 | ||
FI | 22.10.2003 | ||
LI | 22.10.2003 | ||
NL | 22.10.2003 | ||
DK | 22.01.2004 | ||
GR | 22.01.2004 | ||
SE | 22.01.2004 | ||
ES | 02.02.2004 | ||
IE | 14.04.2004 | ||
LU | 14.04.2004 | ||
MC | 30.04.2004 | ||
Frühere [2005/23] | AT | 22.10.2003 | |
BE | 22.10.2003 | ||
CH | 22.10.2003 | ||
FI | 22.10.2003 | ||
LI | 22.10.2003 | ||
NL | 22.10.2003 | ||
DK | 22.01.2004 | ||
GR | 22.01.2004 | ||
SE | 22.01.2004 | ||
ES | 02.02.2004 | ||
LU | 14.04.2004 | ||
MC | 30.04.2004 | ||
Frühere [2005/02] | AT | 22.10.2003 | |
BE | 22.10.2003 | ||
CH | 22.10.2003 | ||
FI | 22.10.2003 | ||
LI | 22.10.2003 | ||
NL | 22.10.2003 | ||
DK | 22.01.2004 | ||
GR | 22.01.2004 | ||
SE | 22.01.2004 | ||
ES | 02.02.2004 | ||
MC | 30.04.2004 | ||
Frühere [2004/52] | AT | 22.10.2003 | |
BE | 22.10.2003 | ||
CH | 22.10.2003 | ||
FI | 22.10.2003 | ||
LI | 22.10.2003 | ||
NL | 22.10.2003 | ||
DK | 22.01.2004 | ||
GR | 22.01.2004 | ||
SE | 22.01.2004 | ||
ES | 02.02.2004 | ||
Frühere [2004/46] | AT | 22.10.2003 | |
CH | 22.10.2003 | ||
FI | 22.10.2003 | ||
LI | 22.10.2003 | ||
NL | 22.10.2003 | ||
DK | 22.01.2004 | ||
GR | 22.01.2004 | ||
SE | 22.01.2004 | ||
ES | 02.02.2004 | ||
Frühere [2004/41] | AT | 22.10.2003 | |
CH | 22.10.2003 | ||
FI | 22.10.2003 | ||
LI | 22.10.2003 | ||
NL | 22.10.2003 | ||
DK | 22.01.2004 | ||
GR | 22.01.2004 | ||
SE | 22.01.2004 | ||
Frühere [2004/33] | AT | 22.10.2003 | |
CH | 22.10.2003 | ||
FI | 22.10.2003 | ||
LI | 22.10.2003 | ||
NL | 22.10.2003 | ||
GR | 22.01.2004 | ||
SE | 22.01.2004 | ||
Frühere [2004/31] | AT | 22.10.2003 | |
FI | 22.10.2003 | ||
SE | 22.01.2004 | ||
Frühere [2004/26] | FI | 22.10.2003 | |
SE | 22.01.2004 | ||
Frühere [2004/24] | SE | 22.01.2004 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3855283 (COHEN E, et al); | [A]WO8301770 (AMERICAN HOSPITAL SUPPLY CORP [US]); | [A]WO9110642 (NOBEL CHEMICALS [SE]); | [A]EP0628536 (HOECHST AG [DE]) |