EP1084346 - HALTEKLAMMERANORDNUNG FÜR EIN KRAFTSTOFFEINSPRITZVENTIL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.09.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 13.08.2008 [2008/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Automotive Corporation 2400 Executive Hills Drive Auburn Hills Michigan 48326-2980 / US | [N/P] |
Frühere [2001/12] | Für alle benannten Staaten Siemens Automotive Corporation 2400 Executive Hills Drive Auburn Hills, Michigan 48326-2980 / US | Erfinder | 01 /
LORRAINE, Jack, R. 113 Jones Road Newport News, VA 23601 / US | [2001/12] | Vertreter | Allen, Derek Siemens Group Services Limited Intellectual Property Department Siemens House Oldbury, Bracknell Berkshire RG12 8FZ / GB | [N/P] |
Frühere [2008/33] | Allen, Derek Siemens Group Services Limited Intellectual Property Department Siemens House Oldbury Bracknell Berkshire RG12 8FZ / GB | ||
Frühere [2001/12] | Allen, Derek Siemens Shared Services Limited, Intellectual Property Department, Siemens House, Oldbury Bracknell, Berkshire RG12 8FZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99915279.6 | 05.04.1999 | [2001/12] | WO1999US07464 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980086085 | 28.05.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 86085 | [2001/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9961788 | Datum: | 02.12.1999 | Sprache: | EN | [1999/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1084346 | Datum: | 21.03.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.12.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1084346 | Datum: | 07.11.2001 | Sprache: | EN | [2001/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.12.1999 | Klassifikation | IPC: | F02M69/46, F02M55/00 | [2001/12] | CPC: |
F02M55/004 (EP,US);
F02M61/168 (EP,US);
F02M69/46 (KR);
F02M69/465 (EP,US);
F02M2200/8023 (EP,US);
F02M2200/803 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2001/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HALTEKLAMMERANORDNUNG FÜR EIN KRAFTSTOFFEINSPRITZVENTIL | [2001/12] | Englisch: | FUEL INJECTOR CLIP RETENTION ARRANGEMENT | [2001/12] | Französisch: | ENSEMBLE DE RETENTION POUR ETRIER D'INJECTEUR DE CARBURANT | [2001/12] | Eintritt in die regionale Phase | 09.11.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.11.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.11.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.12.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 09.11.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/12] | 09.04.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 09.05.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.07.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.07.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.08.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 07.11.2001 | IT | 07.11.2001 | DE | 08.02.2002 | [2008/17] |
Frühere [2006/32] | FR | 07.11.2001 | |
DE | 08.02.2002 | ||
Frühere [2003/30] | DE | 08.02.2002 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US5167213 (BASSLER HELMUT [DE], et al) [Y] 1,2,4 * column 2, line 38 - column 4, line 17; figures 1-6 *; | [Y]US5035224 (HORNBY MICHAEL J [US], et al) [Y] 1,2,4 * column 2, line 20 - column 3, line 42; figures 1-8 *; | [A]US5074269 (HERBON JOSEPH A [US], et al) [A] 1,2 * column 4, line 8 - column 5, line 25; figures 1-4,7 *; | [A]EP0430525 (LUCAS IND PLC [GB]) [A] 1,2 * column 2, line 34 - column 3, line 50; figures 1-7 *; | [DA]US5136999 (BASSLER HELMUT [DE], et al) [DA] 1,4 * column 2, line 37 - column 4, line 31; figures 1-13 * | vom Anmelder | US5136999 |