EP1068575 - GLOBALE EINGANG-/AUSGANGSUNTERSTÜTZUNG FÜR EINEN MASCHENRECHNER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.03.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.03.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.05.2003 [2003/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Lockheed Martin Corporation 6801 Rockledge Drive Bethesda, MD 20817 / US | [2001/03] | Erfinder | 01 /
ABERCROMBIE, Andrew, P. 719 Cornwall Road Winter Park, FL 32792 / US | 02 /
SUTHA, Surachai 8907 Oriente Street Orlando, FL 32825 / US | 03 /
HOLSZTYNSKI, Wlodzimierz Apartment 11, 4175 Chester Drive Ypsilanti, MI 48197 / US | [2001/03] | Vertreter | Tiesmeyer, Johannes, et al Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | [N/P] |
Frühere [2001/03] | Tiesmeyer, Johannes, Dr., et al Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99919764.3 | 09.04.1999 | [2001/03] | WO1999US07001 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980057468 | 09.04.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 57468 | [2001/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9953412 | Datum: | 21.10.1999 | Sprache: | EN | [1999/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1068575 | Datum: | 17.01.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.10.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 21.10.1999 | Klassifikation | IPC: | G06F15/80 | [2001/03] | CPC: |
G06F15/8023 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/03] | Erstreckungsstaaten | AL | 18.10.2000 | LT | 18.10.2000 | LV | 18.10.2000 | MK | 18.10.2000 | RO | 18.10.2000 | SI | 18.10.2000 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GLOBALE EINGANG-/AUSGANGSUNTERSTÜTZUNG FÜR EINEN MASCHENRECHNER | [2001/03] | Englisch: | GLOBAL INPUT/OUTPUT SUPPORT FOR A MESH CONNECTED COMPUTER | [2001/03] | Französisch: | SUPPORT GLOBAL D'ENTREE/SORTIE ORDINATEUR A ARCHITECTURE EN RESEAU | [2001/03] | Eintritt in die regionale Phase | 18.10.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.10.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.10.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.11.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 18.10.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/03] | 01.11.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/19] | 06.12.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2003/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2002 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO9608778 (LOCKHEED CORP [US]) [A] 1,11,13,23 * page 3, line 5 - page 5, line 5 * * page 30, line 8 - page 32, line 7 *; | [A]EP0256661 (ACTIVE MEMORY TECHNOLOGY LTD [GB]) [A] 2,5,11,12,19,21,23,24 * page 2, line 46 - page 5, line 16 *; | [A] - WEEMS C C, "REAL-TIME CONSIDERATIONS IN THE DESIGN OF THE IMAGE UNDERSTANDING ARCHITECTURE", REAL-TIME IMAGING, (19961201), vol. 2, no. 6, ISSN 1077-2014, pages 341 - 350, XP000656195 [A] 1,2,5,11-13,19,21,23,24 * page 343, column R, line 29 - line 47 * * page 345, column R, line 10 - line 30 * * page 346, column R, line 7 - line 26 * DOI: http://dx.doi.org/10.1006/rtim.1996.0035 | [A] - HUNGWEN LI ET AL, "RECONFIGURABLE SIMD MASSIVELY PARALLEL COMPUTERS", PROCEEDINGS OF THE IEEE, (19910401), vol. 79, no. 4, ISSN 0018-9219, pages 429 - 443, XP000238523 [A] 1,11,13,23 * page 435, paragraph A * * page 436, paragraph B.2 - page 437 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/5.92038 | [A] - WEEMS C C ET AL, "IMAGE UNDERSTANDING ARCHITECTURE: EXPLOITING POTENTIAL PARALLELISM IN MACHINE VISION", COMPUTER, (19920201), vol. 25, no. 2, ISSN 0018-9162, pages 65 - 68, XP000287538 [A] 1,11,13,23 * page 66, column L, line 22 - column R, line 6 * * page 30, line 8 - page 32, line 7 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/2.121476 |