EP1072180 - IC-FASSUNG MIT KÜHLKÖRPER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.06.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.06.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.08.2002 [2002/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ADVANCED INTERCONNECTIONS CORPORATION 5 Energy Way West Warwick Rhode Island 02893 / US | [N/P] |
Frühere [2001/05] | Für alle benannten Staaten ADVANCED INTERCONNECTIONS CORPORATION 5 Energy Way West Warwick Rhode Island 02893 / US | Erfinder | 01 /
MURPHY, James, V. 28 Ladderhook Road Warwick, RI 02886 / US | [2001/05] | Vertreter | Charig, Raymond Julian Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Frühere [2001/05] | Charig, Raymond Julian Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99919895.5 | 16.04.1999 | [2001/05] | WO1999US08545 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980062215 | 17.04.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 62215 | [2001/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9956515 | Datum: | 04.11.1999 | Sprache: | EN | [1999/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1072180 | Datum: | 31.01.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.11.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/05] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 04.11.1999 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.03.2002 | Klassifikation | IPC: | H05K7/20, H01L23/32 | [2002/18] | CPC: |
H01L23/32 (EP,US);
H01L23/4006 (EP,US);
H01L2023/405 (EP,US);
H01L2023/4062 (EP,US);
H01L2023/4068 (EP,US);
H01L2023/4087 (EP,US);
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
|
Frühere IPC [2001/05] | H05K7/20 | Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IE, LI [2001/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | IC-FASSUNG MIT KÜHLKÖRPER | [2001/05] | Englisch: | INTEGRATED CIRCUIT INTERCOUPLING COMPONENT WITH HEAT SINK | [2001/05] | Französisch: | COMPOSANT D'INTERCOUPLAGE DE CIRCUITS INTEGRES A PUITS THERMIQUE | [2001/05] | Eintritt in die regionale Phase | 30.10.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.10.2000 | Recherchengebühr entrichtet | 30.10.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.10.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.11.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 30.10.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/06] | 01.11.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/33] | 24.01.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2002/33] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2001 | 03   M06   Noch nicht entrichtet | 30.04.2002 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAY]EP0449150 (LABINAL COMPONENTS & SYSTEMS [US]) [X] 1 * column 5, line 56 - column 13, line 34; figure 6 * [A] 8-17,22-24 [Y] 2-7,18-21; | [Y]JPH04139753 ; | [A]JPH05326091 ; | [A]US5313099 (TATA PETER D [US], et al) [A] 1-24 * figure 1 * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920902), vol. 016, no. 415, Database accession no. (E - 1257), & JP04139753 A 19920513 (TOSHIBA CORP) [Y] 2-7,18-21 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940308), vol. 018, no. 139, Database accession no. (E - 1519), & JP05326091 A 19931210 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [A] 1 * abstract * | Internationale Recherche | [A]US5019940 (CLEMENS DONALD L [US]); | [A]US5671121 (MCMAHON JOHN FRANCIS [US]) |