EP1073940 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR FEHLERKORREKTUR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.06.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.03.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 23.04.2008 [2008/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SUN MICROSYSTEMS, INC. 901 San Antonio Road, M/S UPAL 01-521 Palo Alto, California 94303 / US | [N/P] |
Frühere [2002/31] | Für alle benannten Staaten Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, M/S UPAL 01-521 Palo Alto, California 94303 / US | ||
Frühere [2001/06] | Für alle benannten Staaten Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, M/S UPAL01-521 Palo Alto, California 94303 / US | Erfinder | 01 /
HANKO, James, G. 2746 Ohio Avenue Redwood City, CA 94061 / US | 02 /
RUBERG, Alan, T. 605 Emerald Bay Lane Foster City, CA 94404 / US | [2001/06] | Vertreter | Harris, Ian Richard D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [2001/06] | Harris, Ian Richard D. Young & Co., 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99919917.7 | 20.04.1999 | [2001/06] | WO1999US08646 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980063342 | 20.04.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 63342 | [2001/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9954802 | Datum: | 28.10.1999 | Sprache: | EN | [1999/43] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1073940 | Datum: | 07.02.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.10.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1073940 | Datum: | 31.07.2002 | Sprache: | EN | [2002/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.05.2000 | Klassifikation | IPC: | G06F1/00 | [2001/06] | CPC: |
G06F3/1462 (EP,US);
G06F11/28 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR FEHLERKORREKTUR | [2001/06] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING ERROR CORRECTION | [2001/06] | Französisch: | PROCEDE ET APPAREIL DE CORRECTION D'ERREURS | [2001/06] | Eintritt in die regionale Phase | 13.11.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.11.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.11.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.11.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 13.11.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/06] | 14.02.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.08.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.09.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 29.01.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.03.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.03.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.05.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 31.07.2002 | BE | 31.07.2002 | CH | 31.07.2002 | FI | 31.07.2002 | GR | 31.07.2002 | IT | 31.07.2002 | LI | 31.07.2002 | NL | 31.07.2002 | DK | 31.10.2002 | SE | 31.10.2002 | PT | 18.11.2002 | ES | 30.01.2003 | CY | 20.04.2003 | LU | 20.04.2003 | IE | 21.04.2003 | MC | 30.04.2003 | [2008/17] |
Frühere [2005/02] | AT | 31.07.2002 | |
BE | 31.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
FI | 31.07.2002 | ||
GR | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
DK | 31.10.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
ES | 30.01.2003 | ||
CY | 20.04.2003 | ||
LU | 20.04.2003 | ||
IE | 21.04.2003 | ||
MC | 30.04.2003 | ||
Frühere [2004/44] | AT | 31.07.2002 | |
BE | 31.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
FI | 31.07.2002 | ||
GR | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
DK | 31.10.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
ES | 30.01.2003 | ||
CY | 20.04.2003 | ||
LU | 20.04.2003 | ||
IE | 21.04.2003 | ||
Frühere [2004/39] | AT | 31.07.2002 | |
BE | 31.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
FI | 31.07.2002 | ||
GR | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
DK | 31.10.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
ES | 30.01.2003 | ||
LU | 20.04.2003 | ||
IE | 21.04.2003 | ||
Frühere [2004/29] | AT | 31.07.2002 | |
BE | 31.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
FI | 31.07.2002 | ||
GR | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
DK | 31.10.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
ES | 30.01.2003 | ||
IE | 21.04.2003 | ||
Frühere [2004/05] | AT | 31.07.2002 | |
BE | 31.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
FI | 31.07.2002 | ||
GR | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
DK | 31.10.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
ES | 30.01.2003 | ||
Frühere [2003/48] | AT | 31.07.2002 | |
BE | 31.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
FI | 31.07.2002 | ||
GR | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
DK | 31.10.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
Frühere [2003/46] | AT | 31.07.2002 | |
CH | 31.07.2002 | ||
FI | 31.07.2002 | ||
GR | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
DK | 31.10.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
Frühere [2003/31] | AT | 31.07.2002 | |
CH | 31.07.2002 | ||
FI | 31.07.2002 | ||
GR | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
Frühere [2003/22] | FI | 31.07.2002 | |
GR | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
Frühere [2003/20] | FI | 31.07.2002 | |
GR | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
Frühere [2003/14] | FI | 31.07.2002 | |
NL | 31.07.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
Frühere [2003/10] | NL | 31.07.2002 | |
SE | 31.10.2002 | ||
Frühere [2003/03] | SE | 31.10.2002 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0661634 (IBM [US]) [A] 1-28* column 4, line 37 - column 5, line 37 *; | [X]US5664091 (KEEN HENRY D [US]) [X] 1-5,11,15-19,25 * claim 1 * |