EP1085083 - KULTURMEDIUM ZUR KULTIVIERUNG TIERISCHER ZELLEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PROTEINEN DURCH DESSEN VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2001/12] | MEDIEN ZUR KULTIVIERUNG VON TIERISCHEN ZELLEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES PROTEINS DURCH DEREN VERWENDUNG | ||
[2001/43] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.03.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.01.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, LU | veröffentlicht am 10.02.2010 [2010/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku Tokyo, 115-8543 / JP | [2007/18] |
Frühere [2001/12] | Für alle benannten Staaten CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku Tokyo, 115-8543 / JP | Erfinder | 01 /
SHIBUYA, Kazushi, Chugai Seiyaku K. K. 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku Tokyo 115-8543 / JP | 02 /
ATSUMI, Masaru, Chugai Seiyaku K. K. 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku Tokyo 115-8543 / JP | 03 /
TSUNAKAWA, Shigeyuki, Chugai Seiyaku K. K. 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku Tokyo 115-8543 / JP | 04 /
NOGAKI, Kaneo, Chugai Seiyaku K. K. 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku Tokyo 115-8543 / JP | [2001/12] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Frühere [2001/12] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99922611.1 | 01.06.1999 | [2001/12] | WO1999JP02904 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980150957 | 01.06.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 15095798 | [2001/12] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9963058 | Datum: | 09.12.1999 | Sprache: | EN | [1999/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1085083 | Datum: | 21.03.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.12.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1085083 | Datum: | 02.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 09.12.1999 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.10.2002 | Klassifikation | IPC: | C12N5/02, C12P21/00 | [2001/12] | CPC: |
C12P21/00 (EP,US);
C12N5/00 (KR);
C12N5/0018 (EP,US);
C12N2500/40 (EP,US);
C12N2500/80 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KULTURMEDIUM ZUR KULTIVIERUNG TIERISCHER ZELLEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PROTEINEN DURCH DESSEN VERWENDUNG | [2001/43] | Englisch: | CULTURE MEDIUM FOR CULTURING OF ANIMAL CELLS AND METHOD FOR PRODUCING PROTEINS USING THE SAME | [2007/18] | Französisch: | MILIEU DE CULTURE POUR CULTURE DE CELLULES ANIMALES ET PROCEDE DE PRODUCTION DE PROTEINES EN UTILISANT CE MILIEU | [2001/43] |
Frühere [2001/12] | MEDIEN ZUR KULTIVIERUNG VON TIERISCHEN ZELLEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES PROTEINS DURCH DEREN VERWENDUNG | ||
Frühere [2001/12] | MEDIA FOR CULTURING ANIMAL CELLS AND PROCESS FOR PRODUCING PROTEIN BY USING THE SAME | ||
Frühere [2001/12] | MILIEU DE CULTURE DE CELLULES ANIMALES ET PROCEDE DE PRODUCTION DE PROTEINES EN UTILISANT CE MILIEU | Eintritt in die regionale Phase | 22.12.2000 | Übersetzung eingereicht | 22.12.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.12.2000 | Recherchengebühr entrichtet | 22.12.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.12.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.06.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 22.12.2000 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.12.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/12] | 13.09.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.03.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.11.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.03.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.03.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.02.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 02.05.2007 | FI | 02.05.2007 | LU | 01.06.2007 | MC | 30.06.2007 | GR | 03.08.2007 | PT | 02.10.2007 | [2010/06] |
Frühere [2008/21] | FI | 02.05.2007 | |
MC | 30.06.2007 | ||
GR | 03.08.2007 | ||
PT | 02.10.2007 | ||
Frühere [2008/17] | FI | 02.05.2007 | |
MC | 30.06.2007 | ||
PT | 02.10.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPH0239882 ; | [A]CN1157694 ; | [A]US3856627 (NAGASAWA T, et al) [A] 1-14 * abstract * * column 1 - column 3, line 12 * * example 1 *; | [X]WO9523212 (SEA RUN HOLDINGS INC [US]) [X] 1-14 * the whole document *; | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900423), vol. 014, no. 197, Database accession no. (C - 0712), & JP02039882 A 19900208 (JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD) [X] 1-14 * the whole document * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 2001, no. 40, Database accession no. 2001-375305 [40], XP002214165 & CN1157694 A 19970827 [A] 1-14 * abstract * | Internationale Recherche | [Y]JPS4954581 ; | [Y]JPH01148181 (JGC CORP); | [Y]JPH0239882 (JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD); | [Y]JPH0638704 (MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD) |