EP1078208 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KÄLTEERZEUGUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.02.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.03.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 30.04.2008 [2008/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MESSER GRIESHEIM GmbH Fritz-Klatte-Strasse 6 65933 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [2002/41] | Für alle benannten Staaten Messer Griesheim GmbH Fritz-Klatte-Strasse 6 65933 Frankfurt am Main / DE | ||
Frühere [2001/09] | Für alle benannten Staaten MESSER GRIESHEIM GMBH Frankfurt Airport Center 1, C9, Hugo-Eckener-Ring 60547 Frankfurt / DE | Erfinder | 01 /
ALEXEEV, Alexander Malterstrasse 36 D-01159 Dresden / DE | 02 /
QUACK, Hans Rugestrasse 4 D-01069 Dresden / DE | [2001/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99924849.5 | 30.04.1999 | [2001/09] | WO1999EP02932 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1998120961 | 12.05.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19820961 | DE1998121308 | 13.05.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19821308 | [2001/09] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9958905 | Datum: | 18.11.1999 | Sprache: | DE | [1999/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1078208 | Datum: | 28.02.2001 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 18.11.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1078208 | Datum: | 17.04.2002 | Sprache: | DE | [2002/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.11.1999 | Klassifikation | IPC: | F25B9/02, F25B43/02 | [2001/09] | CPC: |
F25B40/02 (EP,US);
F25B43/02 (EP,US);
F25B7/00 (EP,US);
F25B9/02 (EP,US);
F25B31/004 (EP,US);
F25B43/003 (EP,US);
F25B9/006 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KÄLTEERZEUGUNG | [2001/09] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING COLD | [2001/09] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF POUR PRODUIRE DU FROID | [2001/09] | Eintritt in die regionale Phase | 12.12.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.12.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.12.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.12.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 12.12.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/09] | 14.08.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 19.10.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.01.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.01.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.01.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FI | 17.04.2002 | GB | 17.04.2002 | GR | 17.04.2002 | IE | 17.04.2002 | IT | 17.04.2002 | CY | 30.04.2002 | LU | 30.04.2002 | MC | 30.04.2002 | DK | 17.07.2002 | PT | 17.07.2002 | SE | 17.07.2002 | ES | 28.07.2002 | [2008/18] |
Frühere [2004/40] | FI | 17.04.2002 | |
GB | 17.04.2002 | ||
GR | 17.04.2002 | ||
IE | 17.04.2002 | ||
CY | 30.04.2002 | ||
LU | 30.04.2002 | ||
MC | 30.04.2002 | ||
DK | 17.07.2002 | ||
PT | 17.07.2002 | ||
SE | 17.07.2002 | ||
ES | 28.07.2002 | ||
Frühere [2004/39] | GB | 17.04.2002 | |
GR | 17.04.2002 | ||
IE | 17.04.2002 | ||
CY | 30.04.2002 | ||
LU | 30.04.2002 | ||
MC | 30.04.2002 | ||
DK | 17.07.2002 | ||
PT | 17.07.2002 | ||
SE | 17.07.2002 | ||
ES | 28.07.2002 | ||
Frühere [2004/10] | GB | 17.04.2002 | |
GR | 17.04.2002 | ||
IE | 17.04.2002 | ||
CY | 30.04.2002 | ||
MC | 30.04.2002 | ||
DK | 17.07.2002 | ||
PT | 17.07.2002 | ||
SE | 17.07.2002 | ||
ES | 28.07.2002 | ||
Frühere [2004/03] | GB | 17.04.2002 | |
GR | 17.04.2002 | ||
IE | 17.04.2002 | ||
MC | 30.04.2002 | ||
DK | 17.07.2002 | ||
PT | 17.07.2002 | ||
SE | 17.07.2002 | ||
ES | 28.07.2002 | ||
Frühere [2003/46] | GB | 17.04.2002 | |
GR | 17.04.2002 | ||
IE | 17.04.2002 | ||
MC | 30.04.2002 | ||
DK | 17.07.2002 | ||
PT | 17.07.2002 | ||
SE | 17.07.2002 | ||
Frühere [2003/25] | GB | 17.04.2002 | |
GR | 17.04.2002 | ||
IE | 17.04.2002 | ||
MC | 30.04.2002 | ||
PT | 17.07.2002 | ||
SE | 17.07.2002 | ||
Frühere [2003/21] | GB | 17.04.2002 | |
GR | 17.04.2002 | ||
IE | 17.04.2002 | ||
PT | 17.07.2002 | ||
SE | 17.07.2002 | ||
Frühere [2003/19] | GB | 17.04.2002 | |
GR | 17.04.2002 | ||
IE | 17.04.2002 | ||
SE | 17.07.2002 | ||
Frühere [2003/17] | GB | 17.04.2002 | |
IE | 17.04.2002 | ||
SE | 17.07.2002 | ||
Frühere [2003/01] | GB | 17.04.2002 | |
SE | 17.07.2002 | ||
Frühere [2002/42] | SE | 17.07.2002 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPH01244251 ; | [A]WO8403139 (GEN PNEUMATICS CORP [US]); | [A]US5441658 (BOYARSKY MIKHAIL [RU], et al) [A] 1,4-6,8-10 * abstract * * column 2, line 44 - column 6, line 34 *; | [A]WO9703329 (APD CRYOGENICS INC [US]) [A] 1,6,7,10,12 * abstract * * page 1, paragraph 2 - page 2, paragraph 1 *; | [PXA]DE19648902 (UNIV DRESDEN TECH [DE]) [PX] 1,3,6,7 * abstract * * column 1, line 23 - line 26 * * column 1, line 58 - line 66 * * column 2, line 67 - column 4, line 32 * [PA] 8,10,12,13,16; | [E]DE19747985 (UNIV DRESDEN TECH [DE]) [E] 1,3,6,7,10 * abstract * * column 3, line 25 - column 4, line 21 *; | [A] - ALEXEEV A ET AL, "Weiterentwicklung eines Gemisch-Joule-Thomson-Kryokühlers", DKV-TAGUNGSBERICHT, Leipzig, (19961120), URL: http://www.tu-dresden.de/mw/iem/kkt/mitarbeiter/lib/Alex/dkv_artikel7.html, (19990902), XP002114431 [A] 1,4-6,8,10 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19891221), vol. 013, no. 582, Database accession no. (M - 911), & JP01244251 A 19890928 (SANYO ELECTRIC CO LTD) [A] * abstract * | vom Anmelder | - H. JUNGNICKEL, R. AGSTEN, W.E. KRAUS, GRUNDLAGEN DER KÄLTETECHNIK, VERLAG TECHNICK GMBH, (1990), page 309 |