EP1086438 - LESESYSTEM FÜR UNIVERSALCHIPKARTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.03.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.03.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 30.04.2008 [2008/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FRANCE TELECOM 6 Place d'Alleray 75015 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2001/13] | Für alle benannten Staaten FRANCE TELECOM 6, Place d'Alleray 75015 Paris / FR | Erfinder | 01 /
GEOFFROY, Philippe 4, rue Yves Farge F-38600 Fontaine / FR | 02 /
BALESTRO, Freddy 8, chemin de la Bastille F-38700 La Tronche / FR | 03 /
BOUVIER, Jacky 23, rue Champ Noyaret F-38240 Meylan / FR | [2001/13] | Vertreter | Audier, Philippe André, et al BREVALEX 95 rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | [N/P] |
Frühere [2003/02] | Audier, Philippe André, et al Brevalex, 3, rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2001/13] | Des Termes, Monique, et al c/o Société de Protection des Inventions 3, rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99925123.4 | 17.06.1999 | [2001/13] | WO1999FR01458 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19980007757 | 19.06.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9807757 | [2001/13] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9966447 | Datum: | 23.12.1999 | Sprache: | FR | [1999/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1086438 | Datum: | 28.03.2001 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 23.12.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1086438 | Datum: | 22.05.2002 | Sprache: | FR | [2002/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.12.1999 | Klassifikation | IPC: | G06K7/08 | [2001/13] | CPC: |
G06K7/0004 (EP);
G06K19/07 (EP);
G06K7/0008 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, GB, IT, NL [2001/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LESESYSTEM FÜR UNIVERSALCHIPKARTEN | [2001/13] | Englisch: | UNIVERSAL CHIP CARD READING SYSTEM | [2001/13] | Französisch: | SYSTEME DE LECTURE DE CARTES A PUCE UNIVERSEL | [2001/13] | Eintritt in die regionale Phase | 30.11.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.11.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.11.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.12.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 30.11.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/13] | 29.10.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 28.11.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.01.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.01.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.02.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 22.05.2002 | IT | 22.05.2002 | NL | 22.05.2002 | DE | 23.08.2002 | ES | 28.11.2002 | [2008/18] |
Frühere [2004/05] | GB | 22.05.2002 | |
NL | 22.05.2002 | ||
DE | 23.08.2002 | ||
ES | 28.11.2002 | ||
Frühere [2003/31] | GB | 22.05.2002 | |
NL | 22.05.2002 | ||
DE | 23.08.2002 | ||
Frühere [2003/17] | GB | 22.05.2002 | |
NL | 22.05.2002 | ||
Frühere [2003/10] | NL | 22.05.2002 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US5451763 (PICKETT DAVID R ET AL) [Y] 1,3-6 * abstract * * column 5, lines 1-33 *; | [Y]EP0769765 (SCHEIDT & BACHMANN GMBH) [Y] 1,3-6 * the whole document *; | [A]FR2622330 (SAMOKINE GEORGES) [A] 3 * figure 3 * |