EP1075292 - INJEKTIONSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.06.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.06.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 06.08.2003 [2003/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Schering Aktiengesellschaft Müllerstrasse 178 13342 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [2002/32] | Für alle benannten Staaten SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Müllerstrasse 178 13342 Berlin / DE | ||
Frühere [2001/07] | Für alle benannten Staaten SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Müllerstrasse 170/178 13353 Berlin / DE | Erfinder | 01 /
WEBER, Wilfried Am Stücklesberg 10 D-72296 Schopfloch / DE | [2001/07] | Vertreter | Frank, Gerhard, et al Patentanwälte Mayer, Frank, Reinhardt Schwarzwaldstrasse 1A 75173 Pforzheim / DE | [N/P] |
Frühere [2001/07] | Frank, Gerhard, Dipl.-Phys., et al Patentanwälte Mayer, Frank, Reinhardt, Schwarzwaldstrasse 1A 75173 Pforzheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99929032.3 | 24.04.1999 | [2001/07] | WO1999DE01244 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1998119409 | 30.04.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19819409 | [2001/07] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9956805 | Datum: | 11.11.1999 | Sprache: | DE | [1999/45] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1075292 | Datum: | 14.02.2001 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 11.11.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1075292 | Datum: | 14.08.2002 | Sprache: | DE | [2002/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.11.1999 | Klassifikation | IPC: | A61M5/20 | [2001/07] | CPC: |
A61M5/2033 (EP,US);
A61M2005/206 (EP,US);
A61M2005/2086 (EP,US);
A61M2005/3152 (EP,US);
A61M2205/581 (EP,US);
A61M5/31511 (EP,US);
A61M5/3157 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/07] | Erstreckungsstaaten | AL | 20.10.2000 | LT | 20.10.2000 | LV | 20.10.2000 | MK | 20.10.2000 | RO | 20.10.2000 | SI | 20.10.2000 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INJEKTIONSVORRICHTUNG | [2001/07] | Englisch: | INJECTION DEVICE | [2001/07] | Französisch: | DISPOSITIF D'INJECTION | [2001/07] | Eintritt in die regionale Phase | 20.10.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.10.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.10.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.11.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 20.10.2000 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.10.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/07] | 02.08.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 05.12.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.03.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.03.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.05.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2001 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   25.07.2001 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [AD]DE3113977 (ASSMANN FRANZ RUDOLF) [AD] 1-50* the whole document *; | [X]FR2567760 (HIBON JOSEPH [FR]) [X] 1,4-6,29 * page 5, line 28 - page 7, line 19; figure - *; | [X]DE8912091U (8912091) [X] 1,4-6,29 * the whole document *; | [A]US5026349 (SCHMITZ WILLIAM B [US], et al) [A] 1 * column 8, line 1 - line 23; figure - *; | [X]US5137516 (RAND PAUL K [GB], et al) [X] 1-6,8,15,27-29 * column A; figure - *; | [X]FR2733155 (TEBRO [LU]) [X] 1,4-6,29 * page 18, line 1 - page 19, line 31; figures 11-15 * | vom Anmelder | DE1491842 | DE2950140 | DE3113977 | DE2436000 | EP0144625 | EP0577448 | EP0666084 | EP0516473 |