EP1100682 - VERFAHREN UND SYSTEM ZUR KOMPENSATION EINER SCHRÄGLAGE IN EINEM TINTENSTRAHLDRUCKER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.10.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.10.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 03.12.2003 [2003/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 / US | [N/P] |
Frühere [2001/21] | Für alle benannten Staaten Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 / US | Erfinder | 01 /
ASKREN, Benjamin, Alan 297 Taylor Drive Lexington, KY 40511 / US | [2001/21] | Vertreter | Hancox, Jonathan Christopher, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [2002/50] | Hancox, Jonathan Christopher, et al Frank B. Dehn & Co,. European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | ||
Frühere [2001/21] | Hancox, Jonathan Christopher Frank B. Dehn & Co,. European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99938923.2 | 29.07.1999 | [2001/21] | WO1999US17402 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980124104 | 29.07.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 124104 | [2001/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0006386 | Datum: | 10.02.2000 | Sprache: | EN | [2000/06] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1100682 | Datum: | 23.05.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.02.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1100682 | Datum: | 11.12.2002 | Sprache: | EN | [2002/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 04.05.2000 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.09.2001 | Klassifikation | IPC: | B41J2/505, B41J19/14 | [2001/44] | CPC: |
B41J2/04505 (EP,US);
B41J2/04586 (EP,US)
|
Frühere IPC [2001/21] | B41J2/01, B41J29/38 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2002/50] |
Frühere [2001/21] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR KOMPENSATION EINER SCHRÄGLAGE IN EINEM TINTENSTRAHLDRUCKER | [2001/21] | Englisch: | METHOD AND SYSTEM FOR COMPENSATING FOR SKEW IN AN INK JET PRINTER | [2001/21] | Französisch: | PROCEDE ET SYSTEME PERMETTANT DE COMPENSER LE DESALIGNEMENT D'UNE IMPRIMANTE A JET D'ENCRE | [2001/21] | Eintritt in die regionale Phase | 29.01.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.01.2001 | Recherchengebühr entrichtet | 29.01.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.01.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.02.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 29.01.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/21] | 06.02.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 21.06.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.09.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.09.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.09.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0257570 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1,8,15* claim 1 *; | [A]EP0674993 (HEWLETT PACKARD CO [US]) [A] 1,8,15 * the whole document * | Internationale Recherche | [Y]US5539434 (FUSE TAKESHI [JP]); | [XE]US5956055 (GIBSON BRUCE DAVID [US], et al) |