EP1100311 - NEUARTIGE, GENETISCHE MATERIALIEN ZUR ÜBERTRAGUNG IN DEN MAIS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.08.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.04.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FI | veröffentlicht am 12.05.2010 [2010/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eubanks, Mary Wilkes 8 Pilton Place Durham, NC 27705 / US | [2001/21] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2001/21] | Vertreter | Bentham, Andrew J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [2003/07] | Bentham, Andrew J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Frühere [2001/21] | Goldin, Douglas Michael J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99939009.9 | 05.08.1999 | [2001/21] | WO1999US17716 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980095400P | 05.08.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 95400 P | [2001/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0007434 | Datum: | 17.02.2000 | Sprache: | EN | [2000/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1100311 | Datum: | 23.05.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.02.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1100311 | Datum: | 10.10.2007 | Sprache: | EN | [2007/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 17.02.2000 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.03.2003 | Klassifikation | IPC: | A01H5/00, A01H4/00, A01H1/00, C12N15/00, C12N15/05, C12N15/10 | [2001/21] | CPC: |
C12Q1/6895 (EP,US);
A01H5/10 (EP,US);
A01H6/4684 (EP,US);
C12Q1/683 (EP,US);
Y02A40/132 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/21] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | 12.03.2001 | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NEUARTIGE, GENETISCHE MATERIALIEN ZUR ÜBERTRAGUNG IN DEN MAIS | [2001/21] | Englisch: | NOVEL GENETIC MATERIALS FOR TRANSMISSION INTO MAIZE | [2001/21] | Französisch: | NOUVELLES MATIERES GENETIQUES DESTINEES A ETRE TRANSMISES AU MAIS | [2001/21] | Eintritt in die regionale Phase | 05.03.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.03.2001 | Recherchengebühr entrichtet | 05.03.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.03.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.02.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 05.03.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/21] | 26.06.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.01.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.07.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.02.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.09.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 29.11.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.02.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.06.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.06.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 11.07.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/38] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 29.11.2005 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 28.11.2005 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 12.12.2005 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 14.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 10.10.2007 | CH | 10.10.2007 | CY | 10.10.2007 | DK | 10.10.2007 | FI | 10.10.2007 | LI | 10.10.2007 | NL | 10.10.2007 | SE | 10.01.2008 | GR | 11.01.2008 | [2010/19] |
Frühere [2010/06] | BE | 10.10.2007 | |
CH | 10.10.2007 | ||
CY | 10.10.2007 | ||
DK | 10.10.2007 | ||
LI | 10.10.2007 | ||
NL | 10.10.2007 | ||
SE | 10.01.2008 | ||
GR | 11.01.2008 | ||
Frühere [2009/13] | BE | 10.10.2007 | |
CH | 10.10.2007 | ||
DK | 10.10.2007 | ||
LI | 10.10.2007 | ||
NL | 10.10.2007 | ||
SE | 10.01.2008 | ||
GR | 11.01.2008 | ||
Frühere [2008/40] | BE | 10.10.2007 | |
CH | 10.10.2007 | ||
DK | 10.10.2007 | ||
LI | 10.10.2007 | ||
NL | 10.10.2007 | ||
SE | 10.01.2008 | ||
Frühere [2008/35] | CH | 10.10.2007 | |
DK | 10.10.2007 | ||
LI | 10.10.2007 | ||
NL | 10.10.2007 | ||
SE | 10.01.2008 | ||
Frühere [2008/23] | CH | 10.10.2007 | |
LI | 10.10.2007 | ||
NL | 10.10.2007 | ||
SE | 10.01.2008 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US5710367 (KINDIGER BRYAN K [US], et al) [Y] 16,17 * page 4, line 37 - line 46; example 2 *; | [XDY]US5750828 (EUBANKS MARY WILKES [US]) [XD] 1-15 * the whole document * [Y] 16,17; | [A] - TSANEV, V. ET AL, "Use of electrophoretic patterns of esterase and prolamins for proving genetic material from teosinte and Tripsacum in maize genome", CHEMICAL ABSTRACTS, (19960101), vol. 124, no. 1, Database accession no. 5068, XP002228253 [A] 16,17 * abstract * | [ ] - DOKLADI NA BULGARSKATA AKADEMIYA NA NAUKITE ( 1994 ), 47(10), 89-92 | [A] - BOROVSKII, M. I. ET AL, "Mutations in the progeny of hybrids of maize with Tripsacum and teosinte", CABA, Database accession no. 78:87737, URL: STN, XP002228254 [A] * abstract * | [ ] - OTDALEN. GIBRIDIZATSIYA RAST. V MOLDAVII, ( 1976 ) PP. 4-6. PUBLISHER: STIINCA. KISHINEV SECONDARY SOURCE: REFERATIVNYI ZHURNAL (1977) 4.55.57, Nauchno-proizvodstvennoe ob"edinenie Gibrid, Moldavian SSR. | [AD] - EUBANKS M W, "Molecular analysis of crosses between Tripsacum dactyloides and Zea diploperennis (Poaceae).", THEORETICAL AND APPLIED GENETICS, (1997), vol. 94, no. 6-7, ISSN 0040-5752, pages 707 - 712, XP002228281 DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s001220050469 | Internationale Recherche | [Y]US5330547 (EUBANKS MARY W [US]); | [Y]US5750828 (EUBANKS MARY WILKES [US]); | [Y] - BELOUSOVA N I, "HYBRIDIZATION OF MAIZE WITH TRIPSACUM IN RELATION TO THE PROBLEM OFEXPERIMENTAL INDUCTION OF APOMIXIS IN MAIZE", APOMIXIS AND BREEDING, XX, XX, XX, (19700101), pages 199 - 220, XP002925610 |