EP1064179 - DURCHFLUSSREGELVENTIL UND EIN SOLCHES VENTIL ENTHALTENDES BREMSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.10.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 27.08.2008 [2008/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) Limited Suttons Business Park Reading Berks RG6 1LA / GB | [N/P] |
Frühere [2001/01] | Für alle benannten Staaten Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) Limited Suttons Business Park Reading, Berks RG6 1LA / GB | Erfinder | 01 /
BATCHELOR, Mark 52 Gaer Park Road Newport Gwent PN9 3NJ / GB | [2001/01] | Vertreter | Jones, John Bryn Withers & Rogers LLP Nicolas Wilson House Dormer Place Leamington Spa Warwickshire CV32 5AE / GB | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Jones, John Bryn Withers & Rogers Nicolas Wilson House Dormer Place Leamington Spa Warwickshire CV32 5AE / GB | ||
Frühere [2002/03] | Jones, John Bryn Withers & Rogers 75 Colmore Row Birmingham B3 2AP / GB | ||
Frühere [2001/01] | Marsh, David John Marks & Clerk, Alpha Tower, Suffolk Street Queensway Birmingham, B1 1TT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99939839.9 | 05.03.1999 | [2001/01] | WO1999GB00653 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19980005244 | 13.03.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9805244 | [2001/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9947401 | Datum: | 23.09.1999 | Sprache: | EN | [1999/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1064179 | Datum: | 03.01.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.09.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1064179 | Datum: | 04.12.2002 | Sprache: | EN | [2002/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.09.1999 | Klassifikation | IPC: | B60T13/12, B60T11/224 | [2001/01] | CPC: |
B60T11/224 (EP,US);
B60T13/12 (EP,US);
Y10T137/2567 (EP,US);
Y10T137/87225 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [2001/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DURCHFLUSSREGELVENTIL UND EIN SOLCHES VENTIL ENTHALTENDES BREMSSYSTEM | [2001/01] | Englisch: | FLUID CONTROL VALVE AND BRAKING SYSTEM INCORPORATING SUCH A VALVE | [2001/01] | Französisch: | SOUPAPE DE COMMANDE DE FLUIDE ET SYSTEME DE FREINAGE MUNI DE CETTE SOUPAPE | [2001/01] | Eintritt in die regionale Phase | 11.09.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.09.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.09.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.10.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 11.09.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/01] | 12.03.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 03.07.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.10.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.10.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.09.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.02.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | SE | 04.03.2003 | [2003/27] | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4073543 (RESCH REINHARD) [A] 1,9* column 3, line 26 - column 4, line 47; figures 1,2 *; | [A]US4805966 (REINARTZ HANS-DIETER [DE], et al) [A] 1,9 * column 5, line 30 - line 51; figure 1 *; | [A]EP0465993 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES [JP]) [A] 1,9 * column 9, line 1 - column 11, line 53; figure 2 * |