EP1109588 - KONTROLLSYSTEM ZUR ERZEUGUNG EINES KONTINUIERLICHEN POSITIVEN ATEMWEGDRUCKS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.03.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.03.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 30.04.2008 [2008/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Caradyne (R & D) Limited Parkmore Business Centre Parkmore West Galway / IE | [N/P] |
Frühere [2001/26] | Für alle benannten Staaten Caradyne (R & D) Limited Parkmore Business Centre Parkmore West, Galway / IE | Erfinder | 01 /
O'DEA, John 66 Westbrook, Barna Road Galway / IE | 02 /
DENYER, John "Sunnyside", West Bay, West Broyle Chichester, West Sussex PO19 3PW / GB | [2001/26] | Vertreter | Gorman, Francis Fergus, et al F. F. Gorman & Co. 15 Clanwilliam Square Dublin 2 / IE | [N/P] |
Frühere [2004/51] | Gorman, Francis Fergus, et al F. F. Gorman & Co. 15 Clanwilliam Square Dublin 2 / IE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99940442.9 | 03.09.1999 | [2001/26] | WO1999IE00090 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IE19980000739 | 04.09.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IE 980739 | [2001/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0013731 | Datum: | 16.03.2000 | Sprache: | EN | [2000/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1109588 | Datum: | 27.06.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.03.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1109588 | Datum: | 27.04.2005 | Sprache: | EN | [2005/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.03.2000 | Klassifikation | IPC: | A61M16/12 | [2001/26] | CPC: |
A61M16/12 (EP,US);
A61M16/107 (EP,US);
A61M16/127 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2005/14] |
Frühere [2001/26] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KONTROLLSYSTEM ZUR ERZEUGUNG EINES KONTINUIERLICHEN POSITIVEN ATEMWEGDRUCKS | [2001/26] | Englisch: | A CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE CONTROLLER | [2001/26] | Französisch: | PRESSOSTAT DE REGULATION DE LA PRESSION POSITIVE CONTINUE DES VOIES AERIENNES | [2001/26] | Eintritt in die regionale Phase | 20.03.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.03.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.03.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.03.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 22.03.2001 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.03.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/26] | 14.04.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.09.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.08.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 19.10.2004 | Antrag auf Entscheidung eingegangen: Anmeldung gilt als zurückgenommen | 28.10.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.10.2004 | Ergebnis des Antrags auf Entscheidung (Anmeldung gilt als zurückgenommen): Antrag stattgegeben | 21.02.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.02.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.01.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.09.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 05.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 27.04.2005 | BE | 27.04.2005 | CH | 27.04.2005 | FI | 27.04.2005 | IT | 27.04.2005 | LI | 27.04.2005 | NL | 27.04.2005 | DK | 27.07.2005 | GR | 27.07.2005 | SE | 27.07.2005 | CY | 03.09.2005 | LU | 30.09.2005 | MC | 30.09.2005 | PT | 10.10.2005 | [2008/18] |
Frühere [2007/23] | AT | 27.04.2005 | |
BE | 27.04.2005 | ||
CH | 27.04.2005 | ||
FI | 27.04.2005 | ||
LI | 27.04.2005 | ||
NL | 27.04.2005 | ||
DK | 27.07.2005 | ||
GR | 27.07.2005 | ||
SE | 27.07.2005 | ||
CY | 03.09.2005 | ||
LU | 30.09.2005 | ||
MC | 30.09.2005 | ||
PT | 10.10.2005 | ||
Frühere [2006/30] | AT | 27.04.2005 | |
BE | 27.04.2005 | ||
CH | 27.04.2005 | ||
FI | 27.04.2005 | ||
LI | 27.04.2005 | ||
NL | 27.04.2005 | ||
DK | 27.07.2005 | ||
GR | 27.07.2005 | ||
SE | 27.07.2005 | ||
MC | 30.09.2005 | ||
PT | 10.10.2005 | ||
Frühere [2006/22] | AT | 27.04.2005 | |
BE | 27.04.2005 | ||
CH | 27.04.2005 | ||
FI | 27.04.2005 | ||
LI | 27.04.2005 | ||
NL | 27.04.2005 | ||
DK | 27.07.2005 | ||
GR | 27.07.2005 | ||
SE | 27.07.2005 | ||
PT | 10.10.2005 | ||
Frühere [2006/14] | AT | 27.04.2005 | |
BE | 27.04.2005 | ||
CH | 27.04.2005 | ||
FI | 27.04.2005 | ||
LI | 27.04.2005 | ||
DK | 27.07.2005 | ||
GR | 27.07.2005 | ||
SE | 27.07.2005 | ||
PT | 10.10.2005 | ||
Frühere [2006/13] | AT | 27.04.2005 | |
BE | 27.04.2005 | ||
FI | 27.04.2005 | ||
DK | 27.07.2005 | ||
SE | 27.07.2005 | ||
Frühere [2005/52] | FI | 27.04.2005 | |
SE | 27.07.2005 | ||
Frühere [2005/50] | SE | 27.07.2005 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]GB2174609 (PNEUPAC LTD) [X] 1-11 * page 4, line 4 - page 5, line 11; figures 2-4 *; | [A]DE3537507 (SALVIA REGEL UND MEDIZINTECHNI [DE]) [A] 1 * column 3, line 35 - column 4, line 19; figure - *; | [A]US4905688 (VICENZI RENO L [US], et al); | [X]EP0691137 (PNEUPAC LTD [GB]) [X] 1-11 * column 4, line 12 - line 30; figures 2A,5 * * column 6, line 21 - line 49 *; | [A]WO9720592 (CARDIOPULMONARY CORP [US]) [A] 1 * page 12, line 6 - page 13, line 20; figures 1,4,5 * * page 17, line 1 - page 19, line 26 * |