|
03.03.2006 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.03.2005 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.02.2005 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.02.2005 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
26.02.2005 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
21.02.2005 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
21.02.2005 |
Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
21.02.2005 |
Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
18.02.2005 |
Kurzmitteilung an Anmelder/Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.02.2005 |
Zurücknahme der Benennung eines Vertragsstaats |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.11.2004 |
Rückzahlung von Gebühren |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.10.2004 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.10.2004 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
28.10.2004 |
Mitteilung an Verfahrensbeteiligten/Dritten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.10.2004 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung |
Recherche / Prüfung |
33 |
|
27.10.2004 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.10.2004 |
Antrag auf Entscheidung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
19.10.2004 |
Antrag auf Entscheidung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
10.08.2004 |
Anmeldung gilt als zurückgenommen (fehlende Anspruchsübersetzungen/Zahlung) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.02.2004 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.02.2004 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
24.02.2004 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung |
Recherche / Prüfung |
33 |
|
09.09.2003 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
09.09.2003 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.09.2003 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
01.09.2003 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
27.08.2003 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.08.2003 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.04.2003 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.04.2003 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.06.2001 |
Mitteilung bezüglich möglicher Änderung von Ansprüchen/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
16.05.2001 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.03.2001 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.03.2001 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
22.03.2001 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
22.03.2001 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
22.03.2001 |
Schreiben das Recherchen- und/oder Prüfungsverfahren betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.03.2001 |
Angelegenheit die Anmeldung betreffend |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
22.03.2001 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
22.03.2001 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
19.12.2000 |
Kopie des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
30.11.2000 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
30.11.2000 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
30.11.2000 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
30.11.2000 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
30.11.2000 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
30.11.2000 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
30.11.2000 |
Mitteilung über Unterlagen an WIPO |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
30.11.2000 |
Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
21.10.2000 |
Antwort auf die Mitteilung PCT/IPEA/408 |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
18.10.2000 |
Antwort auf die Mitteilung PCT/IPEA/408 |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
18.09.2000 |
Mitteilung über Fristverlängerung |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
08.09.2000 |
Antrag auf Fristverlängerung |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
06.09.2000 |
Antrag auf Fristverlängerung |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
07.06.2000 |
Schriftlicher Bescheid |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
07.06.2000 |
Schriftlicher Bescheid - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
4 |
|
07.06.2000 |
Schriftlicher Bescheid - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
10.04.2000 |
Mitteilung über Unterlagen an WIPO |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
10.04.2000 |
Mitteilung über den Eingang des Antrags |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
01.04.2000 |
Brief im PCT2-Verfahren |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
01.04.2000 |
PCT Antragsform |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
4 |
|
29.03.2000 |
Brief im PCT2-Verfahren |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
29.03.2000 |
PCT Antragsform |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
23.03.2000 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
21.03.2000 |
Prioritätsbeleg |
Recherche / Prüfung |
30 |
|
16.03.2000 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
16.03.2000 |
Internationale Veröffentlichung (Pamphlet) |
Recherche / Prüfung |
38 |
|
15.09.1999 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
15.09.1999 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
9 |
|
15.09.1999 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
20 |
|
15.09.1999 |
Zeichnungen |
Internationale Recherchenbehörde |
7 |