EP1027163 - VORRICHTUNG ZUM TRENNEN VON TEILCHEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.05.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.05.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.06.2008 [2008/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mazda Motor Corporation 3-1, Shinchi, Fuchu-cho Aki-gun Hiroshima 730-8670 / JP | [N/P] |
Frühere [2000/33] | Für alle benannten Staaten Mazda Motor Corporation 3-1, Shinchi, Fuchu-cho Aki-gun, Hiroshima-ken 730-8670 / JP | Erfinder | 01 /
KITANO, Yoichiro Mazda Motor Corp., 3-1, Shinchi, Fuchu-cho Aki-gun, Hiroshima 730-8670 / JP | 02 /
NAGAHARA, Hironari Mazda Motor Corp., 3-1, Shinchi, Fuchu-cho Aki-gun, Hiroshima 730-8670 / JP | 03 /
KANBARA, Tetsuya Mazda Motor Corp., 3-1, Shinchi, Fuchu-cho Aki-gun, Hiroshima 730-8670 / JP | [2000/33] | Vertreter | Gossel, Hans K. Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/33] | Gossel, Hans K., Dipl.-Ing. Lorenz-Seidler-Gossel Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99940542.6 | 30.08.1999 | [2000/33] | WO1999JP04659 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980245840 | 31.08.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 24584098 | JP19990209617 | 23.07.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 20961799 | [2000/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0012220 | Datum: | 09.03.2000 | Sprache: | EN | [2000/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1027163 | Datum: | 16.08.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.03.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.03.2000 | Klassifikation | IPC: | B04C9/00, B03D1/14, B03B5/34 | [2000/33] | CPC: |
B03B5/34 (EP,US);
B04C9/00 (EP,KR,US);
B03D1/1418 (EP,US);
B03D1/1475 (EP,US);
B04C2009/004 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUM TRENNEN VON TEILCHEN | [2000/33] | Englisch: | PARTICLE SEPARATING APPARATUS | [2000/33] | Französisch: | APPAREIL DE SEPARATION DE PARTICULES | [2000/33] | Eintritt in die regionale Phase | 18.05.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.05.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.05.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.05.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/33] | 16.08.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.12.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/25] | 01.02.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2008/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2007 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [YA]JPH05277402 ; | [YA]DE4302358 (KURTZE) [Y] 26,27,30 * abstract * * column 1, line 46 - column 2, line 24; figure - * [A] 1,8,10,11,16,21,22,28; | [A]GB2058737 (SHINRYO AIR COND) [A] 1,8,10,11,16,21,22,26-28,30 * abstract * * page 3, line 52 - page 4, line 3 * * page 5, line 18 - line 25; figures 2,5,6 *; | [A]FR2726203 (GEC ALSTHOM ACB [FR]) [A] 1,8,10,16,21,22,26-28,30 * abstract * * page 3, line 12 - page 5, line 35; figure . *; | [A]DE1175621 (KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ AG) [A] 1,8,10,16,21,22,26-28,30 * column 3, line 20 - column 4, line 29; figure - *; | [A]GB2162092 (TRADE & INDUSTRY SECRETARY OF) [A] 1,6,8,10,16,21,22,26-28,30 * abstract * * page 4, line 53 - page 5, line 24; figure - *; | [A]FR998240 (KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ AG) [A] 1,2,4,8-10,16,21,22,26-28,30 * page 1, column L, line 1 - line 5 * * page 2, column L, line 12 - line 56; figure - * | [YA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940202), vol. 18, no. 61, Database accession no. (C - 1160), & JP05277402 A 19931026 (MAZDA MOTOR CORP.) [Y] 26,27,30 * abstract * [A] 1,8,10,16,21,22,26-28,30 |