Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
16.05.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.06.2008 [2008/25] |
26.01.2008 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
03.10.2007 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | |
14.09.2007 | Erster Prüfungsbericht | |
10.08.2007 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
01.09.2006 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
08.09.2005 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
22.09.2004 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
10.09.2003 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
13.09.2002 | Jahresgebühr | |
07.09.2001 | Jahresgebühr | |
30.06.2000 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 16.08.2000 [2000/33] |
30.06.2000 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 16.08.2000 [2000/33] |
31.05.2000 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
25.05.2000 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
14.03.2000 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
13.03.2000 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
11.12.1999 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
09.12.1999 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
30.09.1999 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |