Benannte Vertragsstaaten | AT | | BE | | CH | | CY | | DE | | DK | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | IE | | IT | | LI | | LU | | MC | | NL | | PT | | SE | | Prüfungsverfahren | 01.02.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen
[2008/25] | Eintritt in die regionale Phase | 18.05.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 18.05.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 18.05.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2007 | 09   M06  
Noch nicht entrichtet | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 16.08.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE | | Datum des Ereignisses: | 16.08.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20000518 | | Datum des Ereignisses: | 17.10.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20070816 | | Datum des Ereignisses: | 18.06.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20071228 | | Datum des Ereignisses: | 30.06.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 16.05.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |