EP1114277 - KANTENBELEUCHTUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.04.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.11.2004 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 12.01.2005 [2005/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Lucite International UK Limited Queens Gate, 15-17 Queens Terrace Southampton, Hampshire SO14 3BP / GB | [N/P] |
Frühere [2002/36] | Für alle benannten Staaten Lucite International UK Limited Queens Gate, 15-17 Queens Terrace Southampton, Hampshire SO14 3BP / GB | ||
Frühere [2001/28] | Für alle benannten Staaten Ineos Acrylics UK Limited 1st Floor, Queens Gate 15-16 Queens Terrace Southampton, Hampshire, SO14 3BP / GB | Erfinder | 01 /
FORSTER, John, Henry 119 Enfield Chase, Hunters Hill Guisborough, Cleveland TS14 7LH / GB | 02 /
ALLINSON, Heather 71, Salutation Road Darlington DL3 8JW / GB | [2001/28] | Vertreter | Walsh, David Patrick, et al Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [N/P] |
Frühere [2001/28] | Walsh, David Patrick, et al Appleyard Lees, 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99943087.9 | 01.09.1999 | [2001/28] | WO1999GB02880 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19980019196 | 04.09.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9819196 | [2001/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0014448 | Datum: | 16.03.2000 | Sprache: | EN | [2000/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1114277 | Datum: | 11.07.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.03.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1114277 | Datum: | 28.05.2003 | Sprache: | EN | [2003/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.03.2000 | Klassifikation | IPC: | F21V8/00 | [2001/28] | CPC: |
G02B6/0043 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2003/22] |
Frühere [2001/28] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KANTENBELEUCHTUNGSSYSTEM | [2001/28] | Englisch: | EDGE-LIT ILLUMINATION SYSTEM | [2001/28] | Französisch: | SYSTEME D'ECLAIRAGE PAR LA TRANCHE | [2001/28] | Eintritt in die regionale Phase | 02.03.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.03.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.03.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.03.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 02.03.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/28] | 26.11.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.03.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.03.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 02.03.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.09.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 01.09.2003 | MC | 30.09.2003 | [2005/02] |
Frühere [2004/36] | CY | 01.09.2003 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0457009 (NISSEN KAGAKUKOGYO K K [JP]) [X] 1* abstract *; | [DY]WO9205535 (ASHLAR SCREENPRINTS PTY LTD [AU]) [DY] 2,12 * abstract *; | [XY]JPH0875928 (DAINIPPON PRINTING CO LTD) [X] 1 * the whole document * [Y] 2,12; | [PXY]US5841572 (ANDO RIKA [JP], et al) [PX] 1 * the whole document * [PY] 2,12 |