28.09.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 31.10.2012 [2012/44] |
10.08.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.09.2012 [2012/37] |
10.06.2011 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.07.2011 [2011/28] |
20.05.2011 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.06.2011 [2011/25] |
01.10.2010 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.11.2010 [2010/44] |
27.08.2010 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 29.09.2010 [2010/39] |
25.06.2010 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.07.2010 [2010/30] |
18.06.2010 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.07.2010 [2010/29] |
11.06.2010 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.07.2010 [2010/28] |
09.04.2010 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.05.2010 [2010/19] |
18.09.2009 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 21.10.2009 [2009/43] |
29.08.2009 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
29.07.2009 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
29.07.2009 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
06.03.2009 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
04.09.2008 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
07.09.2007 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
09.09.2006 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
09.02.2006 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
12.11.2005 |
Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
31.08.2005 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
20.07.2005 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
01.09.2004 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
24.10.2003 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 10.12.2003 [2003/50] |
26.09.2003 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 12.11.2003 [2003/46] |
26.09.2003 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 12.11.2003 [2003/46] |
05.09.2003 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
03.09.2002 |
Jahresgebühr |
|
23.04.2002 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
|
30.08.2001 |
Jahresgebühr |
|
11.05.2001 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 27.06.2001 [2001/26] |
11.05.2001 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 27.06.2001 [2001/26] |
10.05.2001 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
30.03.2001 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
30.03.2001 |
Änderung durch den Anmelder |
|
30.03.2001 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
|
28.03.2001 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
06.03.2001 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
29.06.2000 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
05.04.2000 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
08.03.2000 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
06.03.2000 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
28.02.2000 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
22.10.1999 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|