EP1109576 - IMMUNOGENES BETA-PROPIONAMIDO-GEBUNDENES POLYSACCHARID-PROTEIN KONJUGAT GEEIGNET ALS IMPFSTOFF UND HERGESTELLT BEI VERWENDUNG VON N-ACRYLOYLIERTEM POLYSACCHARID [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.08.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.09.2012 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: NL | veröffentlicht am 31.10.2012 [2012/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Baxter Healthcare SA Hertistrasse 2 8306 Wallisellen / CH | [2003/50] |
Frühere [2003/46] | Für alle benannten Staaten Baxter Healthcare SA Hertistrasse 2 8304 Wallisellen / CH | ||
Frühere [2001/26] | Für alle benannten Staaten NORTH AMERICAN VACCINE, INC. 10150 Old Columbia Road Columbia, MD 21046 / CA | Erfinder | 01 /
MICHON, Francis 4401 Rosedale Avenue Bethesda, MD 20814 / US | 02 /
HUANG, Chun-Hsien 9815 Bald Cypress Drive Bethesda, MD 20850 / US | 03 /
UITZ, Catherine 4126 North 34th Road Arlington, VA 22207 / US | [2001/26] | Vertreter | Miles, John Stephen, et al Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Frühere [2003/46] | Miles, John Stephen, et al Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | ||
Frühere [2001/26] | Miles, John Stephen Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99945115.6 | 18.08.1999 | [2001/26] | WO1999US18982 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980097120P | 19.08.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 97120 P | US19990376911 | 18.08.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 376911 | [2001/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0010599 | Datum: | 02.03.2000 | Sprache: | EN | [2000/09] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1109576 | Datum: | 27.06.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.03.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1109576 | Datum: | 21.10.2009 | Sprache: | EN | [2009/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.06.2000 | Klassifikation | IPC: | A61K39/385 | [2001/26] | CPC: |
A61K39/385 (EP,KR,US);
A61K47/646 (EP,US);
A61P31/04 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/04 (EP);
A61K2039/54 (EP);
A61K2039/6031 (EP,US);
A61K2039/6037 (EP,US);
A61K2039/627 (EP,US);
Y02A50/30 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/26] | Erstreckungsstaaten | SI | 19.03.2001 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | IMMUNOGENES BETA-PROPIONAMIDO-GEBUNDENES POLYSACCHARID-PROTEIN KONJUGAT GEEIGNET ALS IMPFSTOFF UND HERGESTELLT BEI VERWENDUNG VON N-ACRYLOYLIERTEM POLYSACCHARID | [2001/26] | Englisch: | IMMUNOGENIC BETA-PROPIONAMIDO-LINKED POLYSACCHARIDE PROTEIN CONJUGATE USEFUL AS A VACCINE PRODUCED USING AN N-ACRYLOYLATED POLYSACCHARIDE | [2001/26] | Französisch: | CONJUGUE DE PROTEINE-POLYSACCHARIDE IMMUNOGENE A LIAISON BETA-PROPIONAMIDO, UTILE COMME VACCIN ETABLI AU MOYEN D'UN POLYSACCHARIDE N-ACRYLOYLE | [2001/26] | Eintritt in die regionale Phase | 19.03.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.03.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.03.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.02.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 19.03.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/26] | 20.03.2001 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.07.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 01.02.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.03.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.07.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.07.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.07.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 25.08.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 25.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 21.10.2009 | BE | 21.10.2009 | CY | 21.10.2009 | DK | 21.10.2009 | FI | 21.10.2009 | IT | 21.10.2009 | NL | 21.10.2009 | SE | 21.10.2009 | GR | 22.01.2010 | ES | 01.02.2010 | PT | 22.02.2010 | [2012/44] |
Frühere [2012/37] | AT | 21.10.2009 | |
BE | 21.10.2009 | ||
CY | 21.10.2009 | ||
DK | 21.10.2009 | ||
FI | 21.10.2009 | ||
IT | 21.10.2009 | ||
SE | 21.10.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
ES | 01.02.2010 | ||
PT | 22.02.2010 | ||
Frühere [2011/25] | AT | 21.10.2009 | |
BE | 21.10.2009 | ||
DK | 21.10.2009 | ||
FI | 21.10.2009 | ||
IT | 21.10.2009 | ||
SE | 21.10.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
ES | 01.02.2010 | ||
PT | 22.02.2010 | ||
Frühere [2010/44] | AT | 21.10.2009 | |
BE | 21.10.2009 | ||
DK | 21.10.2009 | ||
FI | 21.10.2009 | ||
SE | 21.10.2009 | ||
ES | 01.02.2010 | ||
PT | 22.02.2010 | ||
Frühere [2010/29] | AT | 21.10.2009 | |
BE | 21.10.2009 | ||
FI | 21.10.2009 | ||
SE | 21.10.2009 | ||
ES | 01.02.2010 | ||
PT | 22.02.2010 | ||
Frühere [2010/28] | FI | 21.10.2009 | |
SE | 21.10.2009 | ||
ES | 01.02.2010 | ||
PT | 22.02.2010 | ||
Frühere [2010/19] | ES | 01.02.2010 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4356170 (JENNINGS HAROLD J, et al) [A] 1-58* examples 1-3; claims 1-26 *; | [XY]US4727136 (JENNINGS HAROLD J [CA], et al) [X] 15,48-58 * column 1, line 1 - column 8, line 39 * [Y] 1-14,16-47; | [XY]US5576002 (JENNINGS HAROLD J [CA], et al) [X] 15,48-58 * column 3, line 7 - column 11, line 5; claims 1-38 * [Y] 1-14,16-47; | [X]WO9640239 (CA NAT RESEARCH COUNCIL [CA]) [X] 1-58 * page 1, line 24 - page 9, line 35; examples 1-8; tables 1-3 *; | [XY] - JENNINGS H J ET AL, "Induction of meningococcal group B polysaccharide-specific IgG antibodies in mice by using an N-propionylated B polysaccharide-tetanus toxoid conjugate vaccine.", JOURNAL OF IMMUNOLOGY, (1986 SEP 1) 137 (5) 1708-13., XP002052677 [X] 15,48-58 * abstract, "materials and methods" starting at page 1708 and "discussion" starting at page 1711 * [Y] 1-14,16-47 | [XY] - JENNINGS H J ET AL, "Unique intermolecular bactericidal epitope involving the homosialopolysaccharide capsule on the cell surface of group B Neisseria meningitidis and Escherichia coli K1.", JOURNAL OF IMMUNOLOGY, (1989 MAY 15) 142 (10) 3585-91., XP000872571 [X] 15,48-58 * abstract * [Y] 1-14,16-47 | [XY] - FUSCO P C ET AL, "Preclinical evaluation of a novel group B meningococcal conjugate vaccine that elicits bactericidal activity in both mice and nonhuman primates.", JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, (1997 FEB) 175 (2) 364-72., XP000291371 [X] 15,48-58 * abstract * * page 364, column 2, paragraph 3 - page 366, column 2, paragraph 2 * [Y] 1-14,16-47 | [XY] - FUSCO, PETER C. ET AL, "Meningococcal vaccine development: a novel approach", EXPERT OPIN. INVEST. DRUGS (1998), 7(2), 245-252, XP000872557 [X] 15,48-58 * abstract * * page 245, line 1 - page 247, column 1, paragraph 1 * [Y] 1-14,16-47 DOI: http://dx.doi.org/10.1517/13543784.7.2.245 | [XY] - GRANOFF D M ET AL, "Bactericidal monoclonal antibodies that define unique meningococcal B polysaccharide epitopes that do not cross-react with human polysialic acid.", JOURNAL OF IMMUNOLOGY, (1998 MAY 15) 160 (10) 5028-36., XP000872887 [X] 15,48-58 * abstract and "materials and methods" starting at page 5029 * [Y] 1-14,16-47 | [XY] - JENNINGS H J ET AL, "Chemically modified Group B meninggococcal polysaccharides as human vaccines", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL MEETING: SYMPOSIUM ON THE APPLICATIONS AND MODIFICATIONS OF INDUSTRIAL POLYSACCHARIDES,NL,AMSTERDAM, ELSEVIER, (1987), vol. MEETING 193, pages 149 - 156, XP002016901 [X] 15,48-58 * page 150, line 9 - page 156, line 3 * [Y] 1-14,16-47 | Prüfung | - W.E. DICK ET AL., "Glycoconjugates of Bacterial carbohydrate Antigens.", CONJUGATE VACCINES, (1989), vol. 10, pages 48 - 114 |