EP1118038 - VERKAPSELTE ELEKTOPHORETISCHE ANZIEGEN MIT EINER MONOSCHICHT VON KAPSELN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 03.06.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.06.2016 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 06.07.2016 [2016/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten E Ink Corporation 733 Concord Avenue Cambridge, MA 02138 / US | [2001/30] | Erfinder | 01 /
DRZAIC, Paul 2 Paddock Lane Lexington, MA 02421 / US | 02 /
LOXLEY, Andrew 6 Kingsley Street Allston, MA 02134 / US | 03 /
ALBERT, Jonathan, D. 346 Putnam Avenue Cambridge, MA 02139 / US | 04 /
COMISKEY, Barrett 346 Putnam Avenue Cambridge, MA 02139 / US | 05 /
VALIANATOS, Peter, J. 12 Blackwood Street, Apt. 318 Boston, MA 02115 / US | 06 /
CROSSLEY, Glen 2 Bartlett Avenue Belmont, MA 02478 / US | 07 /
GERAMITA, Katharine 188 Franklin Street, 2 Cambridge, MA 02139 / US | 08 /
AMUNDSON, Karl, R. 56 Kirkland Street, Apt. 1 Cambridge, MA 02138 / US | 09 /
STEINER, Michael, L. 12 Vista Circle Methuen, MA 01844 / US | [2001/30] | Vertreter | Cole, David John, et al 46 Kirkhill Gardens West Greenlees Estate Cambuslang Glasgow G72 8EZ / GB | [N/P] |
Frühere [2004/11] | Cole, David John, et al 46 Kirkhill Gardens, West Greenlees Estate Cambuslang, Glasgow G72 8EZ / GB | ||
Frühere [2001/30] | Cole, David John, et al Executive Liaison Services 43 Mount Felix Walton-on-Thames Surrey KT12 2PJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99950233.9 | 06.10.1999 | [2001/30] | WO1999US23313 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980103398P | 07.10.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 103398 P | US19990118794P | 04.02.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 118794 P | [2001/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0020922 | Datum: | 13.04.2000 | Sprache: | EN | [2000/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1118038 | Datum: | 25.07.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.04.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.04.2000 | Klassifikation | IPC: | G02F1/167 | [2001/30] | CPC: |
G02F1/167 (EP,US);
G02F1/16757 (EP,KR,US);
G02B26/026 (KR);
G02F2001/1678 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERKAPSELTE ELEKTOPHORETISCHE ANZIEGEN MIT EINER MONOSCHICHT VON KAPSELN | [2001/30] | Englisch: | ENCAPSULATED ELECTROPHORETIC DISPLAYS HAVING A MONOLAYER OF CAPSULES | [2001/30] | Französisch: | AFFICHAGES PAR ELECTROPHORESE ENCAPSULES POURVUS D'UNE MONOCOUCHE DE CAPSULES | [2001/30] | Eintritt in die regionale Phase | 03.05.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.05.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.05.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.05.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 03.05.2001 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.05.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2003/18] | 28.04.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.12.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.07.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.01.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 21.03.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.06.2015 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 07.07.2015 geplant war | 07.07.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 08.07.2015 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2016/27] | 29.04.2016 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/27] | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 14.09.2015 | Beschwerde eingegangen No. T0010/16 | 14.04.2016 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Anmelders gilt als unzulässig | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.04.2006 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 21.03.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 21.03.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 01.04.2011 | Entscheidung abgesandt | 04.12.2006 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 04.12.2006 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 19.12.2006 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 06.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 04.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.07.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 01.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 02.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 29.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 01.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 02.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 31.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 | 02.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 17 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2002 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   27.12.2002 | 31.10.2003 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   11.12.2003 | 31.10.2009 | 11   M06   Gebühr entrichtet am   01.03.2010 | 31.10.2010 | 12   M06   Gebühr entrichtet am   02.02.2011 | 31.10.2012 | 14   M06   Gebühr entrichtet am   01.04.2013 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [PX]WO9910767 (E INK CORP [US]) [PX] 1-205 * page 15, line 03 - page 16, line 17 ** page 35, line 06 - line 26 *; | [A] - DRZAIC P ET AL, "44.3l: A PRINTED AND ROLLABLE BISTABLE ELECTRONIC DISPLAY", SID INTERNATIONAL SYMPOSIUM DIGEST OF TECHNICAL PAPERS,US,SANTA ANA, CA: SID, (19980517), vol. 29, ISSN 0098-966X, XP002127322 [A] 1-205 | vom Anmelder | WO9910767 |